Entreprise : TRANSPORT J.L.C. - SIREN 392 607 875
Identité
Dénomination
TRANSPORT J.L.C.
SIREN (siège)
392 607 875
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1993
Début d’activité
02/10/1993
Date de fin de la personne morale
19/10/2092
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
transport moins de 3t500 transport de pianos, meubles, coffres, publics ou privés ou spécialisés, a la demande et en services réguliers ( moins de 3t5 et 14 m3).
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
19 RUE DOM GANNERON 77230 DAMMARTIN-EN-GOELE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLEMENCON JEAN , LUC , ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Dammartin-en-Goële
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/10/1993
Siret
39260787500029
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
transport moins de 3t500 transport de pianos, meubles, coffres, publics ou privés ou spécialisés, a la demande et en services réguliers ( moins de 3t5 et 14 m3).
Adresse
19 RUE DOM GANNERON
77230 , DAMMARTIN-EN-GOELE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/10/1993
Siret
39260787500011
Code APE
602L
Adresse
3 RUE EMILE RONNE
77290 , MITRY-MORY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
24/07/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 24/07/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2023J703, date de cessation des paiements le 01/07/2023, et a désigné Monsieur Dominique GILLY : Juge Commissaire, liquidateur Selarl GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie mission conduite par Maître GUILLOUËT 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/03/2021
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 10-02-2021
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/10/1993
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE DES STATUTS DANS L E PARISIEN.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).