Entreprise : EURO HUITRES - SIREN 392 598 058
Identité
Dénomination
EURO HUITRES
SIREN (siège)
392 598 058
Date d'immatriculation au RNE
12/10/1993
Date de fin de la personne morale
11/10/2043
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
24 QUAI DE CHATRESSAC 17890 CHAILLEVETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TASTET DIDIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
CHAILLEVETTE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39259805800023
Code APE
4638A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce d'huitres (gros, demi- gros, détail et exportation)
Adresse
24 QUAI 24 quai de Chatressac
17890 , CHAILLEVETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39259805800015
Code APE
513S
Adresse
RTE CHATRESSAC
17890 , CHAILLEVETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
01/02/2008
Description
Résolution de plan Jugement du Tribunal de Commerce de Marennes du 01/02/2008 prononçant la résolution du plan et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Juge Commissaire : Mr Patrick LEHEMBRE Liquidateur : Maitre SAINT MARTIN Mireille 17 rue de la Gare 79000 Niort
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
04/06/2007
Description
Jugement modifiant un plan de continuation Jugement du Tribunal de Commerce de MARENNES du 01/06/2007 modifiant le plan de continuation.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
19/04/2004
Description
(Procédures collectives) Jugement du Tribunal de Commerce de MARENNES du 16/04/2004 arretant le plan de redressement par continuation de l'entreprise. Commissaire à l'exécution du plan : ME SAINT MARTIN Mireille 17 Rue de la Gare BP 291 79000 NIORT
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/02/2004
Description
Décision de poursuite d'activité Jugement du Tribunal de Commerce de MARENNES du 20/02/2004 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 16/04/2004.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
10/11/2003
Description
Décision de poursuite d'activité Jugement du Tribunal de Commerce de MARENNES du 07/11/2003 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 20/02/2004.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/10/2003
Description
Décision de poursuite d'activité Jugement du Tribunal de Commerce de MARENNES du 03/10/2003 autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 07/11/2003.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
08/07/2003
Description
(Procédures collectives) Jugement du Tribunal de Commerce de MARENNES du 04/07/2003 prolongeant la période d'observation jusqu'au 03/10/2003.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/03/2003
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Jugement du Tribunal de Commerce de MARENNES du 07/03/2003 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 04/07/2003. Cessation des paiements en date du 26/02/2003. Juge Commissaire : M PATTEDOIE Richard Représentant des Créanciers : ME SAINT MARTIN Mireille 17 Rue de la Gare BP 291 79000 NIORT
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
26/02/2003
Description
Déclaration de cessation des paiements Dépot le 26/02/2003 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de MARENNES
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/10/1993
Description
(Divers) Historique : Démission de la gérante : Mme Marylène MOUFFLET née TASTET à compter du 31.1.2002.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).