Entreprise : SCI ARSE - SIREN 392 551 248
Identité
Dénomination
SCI ARSE
SIREN (siège)
392 551 248
Date d'immatriculation au RNE
17/05/2005
Début d’activité
20/04/2005
Date de fin de la personne morale
16/05/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
29 AV DU GENERAL LECLERC 95220 HERBLAY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVILLOTTE SEVERINE
Nom d'usage
GROMEZ
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GROMEZ FOUCAULD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1994
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GROMEZ HENRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1998
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GROMEZ GAUTHIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1996
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GROMEZ ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Herblay-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/2005
Siret
39255124800025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
29 AV DU GENERAL LECLERC
95220 , HERBLAY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/09/1993
Siret
39255124800017
Code APE
702C
Activité principale
LA PROPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCA- TION OU AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIE- TAIRE EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DE CEUX DE SES IMMEUBLES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE.
Adresse
21 RUE SAINT-ANDRE
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/11/2019
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A HERBLAY (95220) - 29 AVENUE DU GENERAL LECLERC RC PONTOISE (2005D00474) LE 20-04-2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13946
Date d'ajout
17/05/2005
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège TRANSFERT DE SIEGE A COMPTER DU 20 AVRIL 2005
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/10/1993
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LE SYNDICAT AGRI COLE DU 24/9/1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).