Entreprise : ASTER - SIREN 392 543 468
Identité
(Entreprise radiée le 01/02/2021)
Dénomination
ASTER
SIREN (siège)
392 543 468
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1993
Date de fin de la personne morale
30/09/2092
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LE MONNET 73800 COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SALAH GILLES , PATRICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Séez
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39254346800012
Nom commercial
ASTER
Code APE
4399D - Autres travaux spécialisés de construction
Code APRM
4399DC - Autres travaux spéciaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRAVAUX SPECIALISES SUR CORDE (TRAVAUX ACROBATIQUES). ORGANISATIONS SPORTIVES,D'ETABLISSEMENTS,DE MANIFESTATIONS,DE STAGES ET DE VOYAGES EN TOUS GENRES.
Code APRM
4399DC - Autres travaux spéciaux de construction
Code APRM
4399DC - Autres travaux spéciaux de construction
Adresse
Le Monnet
73800 , Coise Saint Jean - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2026
Date d'ajout
01/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Dissolution à compter du 31/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2020, liquidateur : SALAH Gilles Patrice, siège de la liquidation : Chez M Gilles SALAH 1 Rue C. Freppaz 73700 Séez, parution de la publicité légale : La Vie Nouvelle en date du 13/11/2020
Numéro d'observation
19580
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/10/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).