Entreprise : FONCIER ETUDES - SIREN 392 539 201
Identité
(Entreprise radiée le 28/07/2022)
Dénomination
FONCIER ETUDES
SIREN (siège)
392 539 201
Date d'immatriculation au RNE
07/12/2006
Fermeture de l'établissement - 39253920100054
- Date d'effet de la fermeture : 15/12/2021
Fermeture de l'établissement - 39253920100013
- Date d'effet de la fermeture : 02/07/1997
Fermeture de l'établissement - 39253920100021
- Date d'effet de la fermeture : 13/07/2004
Fermeture de l'établissement - 39253920100039
- Date d'effet de la fermeture : 03/03/2006
Fermeture de l'établissement - 39253920100047
- Date d'effet de la fermeture : 19/10/2012
Date de fin de la personne morale
06/12/2043
Forme juridique
Société civile de placement immobilier
Capital social
2835000 EUR
Adresse du siège
41 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER 92400 COURBEVOIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADDA GERARD
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
Louveciennes
Nom, Prénom(s)
HONG JEROME
Nom d'usage
HONG-ROCCA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Villemomble
Nom, Prénom(s)
SAMAMA PATRICK
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BOYER FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Nom, Prénom(s)
PICHARD JEAN-MARIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
Puteaux
Dénomination
OTOS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SCI PRIMMO
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
AVENIR IMMOBILIER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Contres
Dénomination
VALORIM PARTICIPATIONS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
MAZARS ET GUERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
FIDUCIAL GERANCE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/07/1997
Siret
39253920100021
Code APE
702A
Adresse
71 RUE DE MONCEAU
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/07/2004
Siret
39253920100039
Code APE
702A
Adresse
35 RUE DE ROME
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/09/1993
Siret
39253920100013
Code APE
702A
Adresse
86 RUE DU POINT DU JOUR
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
86-88
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/09/1993
Siret
39253920100054
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Pour les besoins de sa gestion et dans les conditions fixées par Décret, elle pourra procéder à des travaux d'amélioration et, à titre accessoire, à des travaux d'agrandissement et de reconstruction; elle pourra également acquérir des équipements ou des installations nécéssaires à l'utilisation des immeubles. Elle pourra, en outre, céder des éléments de patrimoine immoblier, dés lors qu'elle ne les a pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel.
Adresse
41 RUE 41 Rue CAPITAINE GUYNEMER
92400 , Courbevoie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/2006
Siret
39253920100047
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
24 RUE JACQUES IBERT
92300 , LEVALLOIS-PERRET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
78787
Date d'ajout
28/07/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
67917
Date d'ajout
02/07/2021
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du 26/06/2021 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
34538
Date d'ajout
07/07/2020
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du 26/06/2020 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
42596
Date d'ajout
24/07/2019
Description
Prorogation de l'immatriculation D'une durée de 1 an A compter du 26/06/2019 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
69046
Date d'ajout
05/07/2018
Description
Prorogation de l'immatriculation D'une durée de 1 an A compter du 26/06/2018 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
69045
Date d'ajout
05/07/2018
Description
Prorogation de l'immatriculation D'une durée de 1 an A compter du 26/06/2017 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/07/2015
Description
Dissolution à compter du 26/06/2014 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 26/06/2014, liquidateur : FIDUCIAL GERANCE, siège de la liquidation : 41 Rue CAPITAINE GUYNEMER 92400 Courbevoie,
Numéro d'observation
74912
Date d'ajout
07/12/2006
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).