Entreprise : SCEV LAMBERT JACKY ET NICOLE - SIREN 392 523 007
Identité
Dénomination
SCEV LAMBERT JACKY ET NICOLE
SIREN (siège)
392 523 007
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1993
Date de fin de la personne morale
28/09/2092
Forme juridique
Autre société civile
Qualité
Actif agricole
Capital social
112500 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE L ABBAYE 49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FAYE D'ANJOU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT JACKY
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
FAYE D'ANJOU
Nom, Prénom(s)
LOUBEAU NICOLE
Nom d'usage
LAMBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
FAYE D'ANJOU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/09/1993
Siret
39252300700012
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'EXPLOITATION AGRICOLE ET NOTAMMENT VITICOLE DES BIENS QUE LA SOCIETE DETIENT ET SERA AMENEE A DETENIR, SOIT EN PROPRIETE, SOIT EN JOUISSANCE OU SELON TOUT AUTRE MODE . L'ACQUISITION, LA PRISE A BAIL, L'EXPLOITATION DE TOUS BIENS AGRICOLES ...
Adresse
3 RUE DE L ABBAYE
49380 , BELLEVIGNE-EN-LAYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FAYE D'ANJOU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20646
Date d'ajout
04/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/03/2020
Description
Dissolution à compter du 19/11/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19/11/2019, liquidateur : LAMBERT JACKY, siège de la liquidation : 3 Rue DE L'ABBAYE 49380 Faye-d'Anjou, parution de la publicité légale : Le Courrier de l'Ouest en date du 28/12/2019
Numéro d'observation
8193
Date d'ajout
25/11/2002
Description
REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN CAPITAL : 171 505.14 EUROS NOUVEAU CAPITAL : 112 500 EUROS DEMISSION DE MR ALCOCER (REGIS) DE SES FONCTIONS DE GERANT CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNE: SCEV LAMBERT ALCOCER NOUVELLE: SCEV LAMBERT JACKY ET NICOLE Date d'effet : 01/09/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
STE CIVILE PARTICULIERE D EXPLOITATION VITICOLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).