Entreprise : COMALIS - SIREN 392 515 060
Identité
(Entreprise radiée le 10/06/2003)
Dénomination
COMALIS
SIREN (siège)
392 515 060
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1999
Date de fin de la personne morale
03/11/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
58 RUE DELALAIN 94700 MAISONS-ALFORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUDIT ET DIAGNOSTIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
WERNERT ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LECOUTEY RAYMONDE
Nom d'usage
CHIRON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1937
Commune de résidence
LANAVE-TRENTELS
Nom, Prénom(s)
LORY ISABELLE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Coupvray
Nom, Prénom(s)
PETITBON FRANCINE
Nom d'usage
DERION
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
GRETZ
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/09/1993
Siret
39251506000037
Code APE
721Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prestations informatiques
Adresse
58 RUE 58 Rue DELALAIN
94700 , Maisons-Alfort - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19253
Date d'ajout
10/06/2003
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19209
Date d'ajout
06/06/2003
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 05/06/2003 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. FLOCCARI NINO MICHEL , nom du liquidateur : ME PELLEGRINI GILLES
Numéro d'observation
38521
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
9705
Date d'ajout
18/05/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 17/05/2001 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2001j00290 , date de cessation des paiements le 29/03/2000 , désigne juge commissaire M. Floccari Nino Michel , juge commissaire suppléant M. Garnier Michel , liquidateur Me Pellegrini gilles 4 le parvis de saint Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
9261
Date d'ajout
11/05/2001
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 11/05/2001
Numéro d'observation
98378
Date d'ajout
04/11/1999
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).