Entreprise : GENERALE DES MOUSSES - SIREN 392 491 908
Identité
(Entreprise radiée le 04/11/2021)
Dénomination
GENERALE DES MOUSSES
SIREN (siège)
392 491 908
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1997
Fermeture de l'établissement - 39249190800035
- Date d'effet de la fermeture : 03/11/2021
Fermeture de l'établissement - 39249190800019
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/1997
Fermeture de l'établissement - 39249190800027
- Date d'effet de la fermeture : 15/06/2007
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
724133 EUR
Adresse du siège
189 RTE DE LILLE 62218 LOISON-SOUS-LENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUFOUR SEBASTIEN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
SAINT ETIENNE
Nom, Prénom(s)
LERNOULD BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LILLE
Dénomination
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARCQ EN BAROEUL
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/09/1993
Siret
39249190800019
Adresse
17 RUE DES FORTS
59960 , NEUVILLE-EN-FERRAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
39249190800027
Adresse
LA MOTTE DU BOIS
62440 , HARNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
39249190800035
Nom commercial
GENERALE DES MOUSSES
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION, VENTE DE PRODUITS POUR LITERIE & AMEUBLEMENT
Adresse
189 RTE DE LILLE
62218 , LOISON-SOUS-LENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18864
Date d'ajout
04/11/2021
Description
CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LALIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18863
Date d'ajout
04/11/2021
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 03/11/2021, LE TRIBUNAL D'ARRAS A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE GENERALE DES MOUSSES (SAS) (PROCEDURE OUVERTE LE 14/01/2015 )Date d'effet : 03/11/2021
Numéro d'observation
5896
Date d'ajout
18/06/2015
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure EN DATE DU 17/06/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE GENERALE DES MOUSSES (SAS), A DESIGNE : Liquidateur : Maître Sébastien DEPREUX, membre de la SELARL DEPREUX et associés - 88/90, rue Saint Aubert - 1, square Saint Jean - 62000 ARRAS. Date d'effet : 17/06/2015
Numéro d'observation
3077
Date d'ajout
26/03/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 18/03/2015, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 17/06/2015 Date d'effet : 18/03/2015
Numéro d'observation
1987
Date d'ajout
25/02/2015
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 18/02/2015, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 11/03/2015 Date d'effet : 18/02/2015
Numéro d'observation
470
Date d'ajout
15/01/2015
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 14/01/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE GENERALE DES MOUSSES (SAS) SOUS LE NUMERO 4158739, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE TAILLIEZ Xavier, Administrateur judiciaire : SELARL R & D, prise en la personne de Maître Gilbert DECLERCQ - 1,, square Saint Jean - rue Saint Aubert - 62000 ARRAS, AVEC POUR MISSION DE ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION, MANDATAIRE JUDICIAIRE Maître Sébastien DEPREUX, membre de la SELARL DEPREUX et associés - 88/90, rue Saint Aubert - 1, square Saint Jean - 62000 ARRAS , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 6 MOIS ET A FIXE AU 12/01/2015 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 14/01/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).