Entreprise : SCI CATON - SIREN 392 444 212
Identité
(Entreprise radiée le 17/11/2022)
Dénomination
SCI CATON
SIREN (siège)
392 444 212
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1993
Date de fin de la personne morale
19/09/2083
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
382524 EUR
Adresse du siège
LES VERGERS 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEULIER CATHERINE , MARIE-HELENE
Nom d'usage
MOSSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1940
Nom, Prénom(s)
MOSSE ANNE-PAULINE
Nom d'usage
CHIGNAC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Vauvenargues
Nom, Prénom(s)
MOSSE THIERRY , DAVID , RAPHAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Nom, Prénom(s)
MOSSE OLIVIER , GUY , BENJAMIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
Fréjus
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/09/1993
Siret
39244421200014
Nom commercial
SCI CATON
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'une propriété sise commune de Roquebrune-sur-Argens qu des vergers et plus Galement Ttes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant à l'objet sus indiqué de nature à favoriser direct ou indirect le but poursuivi par la Ste Son existence ou son développement
Adresse
quai des Vergers
83520 , Roquebrune-sur-Argens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15784
Date d'ajout
17/11/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/09/2022
Description
Dissolution à compter du 30/08/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/08/2022, liquidateur : MOSSE Olivier, Guy, Benjamin, siège de la liquidation : Quai des Vergers 83520 Roquebrune-sur-Argens, parution de la publicité légale : Le Var Information paru le 02/09/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 500 000.00 FRF nouveau montant : 228 673.53 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).