Entreprise : SCEA BECHEMILH-LAUBY - SIREN 392 438 719
Identité
Dénomination
SCEA BECHEMILH-LAUBY
SIREN (siège)
392 438 719
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1993
Début d’activité
01/08/1993
Date de fin de la personne morale
12/09/2059
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Activités ostréicoles
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Capital social
337500 EUR
Adresse du siège
PRISE DES ROBERTS 17390 LA TREMBLADE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BECHEMILH JULIEN , MANUEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
LA TREMBLADE
Nom, Prénom(s)
LAUBY ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
LA TREMBLADE
Nom, Prénom(s)
VOLLET DANIELLE
Nom d'usage
LAUBY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
La tremblade
Nom, Prénom(s)
VOLLET JOSETTE
Nom d'usage
BECHEMILH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
LA TREMBLADE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1993
Siret
39243871900016
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités ostréicoles
Adresse
PRISE DES ROBERTS
17390 , LA TREMBLADE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
15/12/2011
Siret
39243871900024
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Ostréiculture
Adresse
BOIS BAS
56870 , BADEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5971
Date d'ajout
06/09/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 31/07/2013 : Partant : BECHEMILH Daniel René Michel, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
340
Date d'ajout
12/01/2012
Description
Ouverture d'un établissement hors ressort : RCS de VANNES (5602) RCS 2012 D 9, à compter du 15.12.2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/09/1993
Description
(Divers) Historique : Mention du 30/06/2003 : Nomination de Mme VOLLET Josette comme gérante à compter du 1.6.2003 en remplacement de Mr Daniel BECHEMILH partant au 10.3.2003. Réduction du capital social pour le ramener de 343.010.29 Euros à 337.500 Euros à compter du 31.5 2003. Mention du 21/07/2005 : Danielle LAUBY née VOLLET nommée co gérante à cpter du 01.06.2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).