Entreprise : AVEL PLANTS - SIREN 392 433 116
Identité
(Entreprise radiée le 19/03/2024)
Dénomination
AVEL PLANTS
SIREN (siège)
392 433 116
Date d'immatriculation au RNE
20/10/1993
Fermeture de l'établissement - 39243311600010
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2023
Date de fin de la personne morale
19/10/2092
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
LANVIAN 29490 GUIPAVAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICHON BENOIT , DANIEL , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
JESTIN GUY , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Vice-Président, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
GUIPAVAS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
39243311600010
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commercilaisation de produits végétaux
Adresse
LANVIAN
29490 , GUIPAVAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4302
Date d'ajout
19/03/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 22/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/12/2023
Description
Dissolution à compter du 30/11/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2023, siège de la liquidation : Lanvian 29490 Guipavas, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 06/12/2023
Numéro d'observation
15187
Date d'ajout
11/12/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/11/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
1645
Date d'ajout
19/04/2000
Description
NOMMINATION DE MME RETORNAZ (MICHELE) EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE M. SIMON (JEAN BENOIT) EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE M. PELICOT BERNARD, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET M. BEPMALE MARC COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DONT LES MANDATS SONT ARRIVES A EXPIRATION. Date d'effet : 30/03/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).