Entreprise : JUAM - SIREN 392 413 001
Identité
(Entreprise radiée le 27/01/2023)
Dénomination
JUAM
SIREN (siège)
392 413 001
Date d'immatriculation au RNE
12/08/1993
Fermeture de l'établissement - 39241300100034
- Date d'effet de la fermeture : 10/01/2023
Fermeture de l'établissement - 39241300100018
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1996
Fermeture de l'établissement - 39241300100026
- Date d'effet de la fermeture : 29/10/2010
Date de fin de la personne morale
11/08/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
464 AV ANATOLE FRANCE 77190 DAMMARIE-LES-LYS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMSELLEM SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VARTANIAN-NRANIAN EDWARD , ETIENNE , ALFRED
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1988
Commune de résidence
Paris 10e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
CAROLAN SUSAN , MARY
Nom d'usage
VARTANIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
KOTCHOUNIAN SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Commune de résidence
Dammarie-les-Lys
Nom, Prénom(s)
LIBOUBAN JACQUELINE
Nom d'usage
KOTCHOUNIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
Dammarie-les-Lys
Nom, Prénom(s)
VIGNAL HERVE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Seine-Port
Nom, Prénom(s)
AMSELLEM MORGAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
AMSELLEM BENJAMIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Paris 18e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
REVIERE EVELYNE , JANINE , HENRIETTE
Nom d'usage
AMSELLEM
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Paris 8e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/07/1993
Siret
39241300100018
Code APE
702C
Adresse
10 RUE MILLET
77310 , BOISSISE-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/01/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/07/1993
Siret
39241300100034
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriete sous toutes ses formes de tous immeubles ou droits immobiliers.
Adresse
464 AV 464 Avenue Anatole France
77190 , Dammarie-les-Lys - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
39241300100026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
85 RUE CHARLES DE GAULLE
77190 , DAMMARIE-LES-LYS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1281
Date d'ajout
27/01/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1189
Date d'ajout
26/01/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 10/01/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/01/2023
Description
Dissolution à compter du 10/01/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 10/01/2023, siège de la liquidation : 464 Avenue Anatole France 77190 Dammarie-les-Lys, parution de la publicité légale : La République de Seine-et-Marne paru le 23/01/2023
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/08/1993
Description
Historique des observations depuis le 12/08/1993 : PUBLICITE STATUTS: LA REPUBLIQUE DE S&M
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).