Entreprise : SOC SERVICES AUTOMOBILES DES CASERNES - SIREN 392 412 607
Identité
(Entreprise radiée le 07/04/2021)
Dénomination
SOC SERVICES AUTOMOBILES DES CASERNES
Sigle
SSAC
SIREN (siège)
392 412 607
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1993
Fermeture de l'établissement - 39241260700013
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/1999
Date de fin de la personne morale
30/09/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
96 RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAYET ALPHONSE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
WON FAH HIN ERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
WON FAH HIN HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Saint-Louis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1993
Siret
39241260700013
Code APE
505Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION D'UNE STATION SERVICE AUX COULEURS SHELL ACHAT VENTE COMMERCE DE TOUS ACCESSOIRES AUTO MECANIQUE ENTRETIEN REPARATION VENTE ET LOCATION DE VEHICULES AUTO VENTE DETAIL DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Adresse
96 RUE 96 rue Archambaud
97410 , Saint Pierre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3046
Date d'ajout
08/12/1999
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE ET NOMINATION DE M. WON FAH HIN HENRI EN QUALITE DE LIQUIDATEUR A COMPTER DU 01/09/99
Numéro d'observation
2231
Date d'ajout
16/12/1993
Description
CHANGEMENT MODE D'EXPLOITATION DU FONDS : FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE PAR LA SARL SRPP (RCS 82 B 4) A LA SARL SAC A COMPTER DU 01/09/93
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).