Entreprise : TRANSITIONNEL - SIREN 392 378 618
Identité
Dénomination
TRANSITIONNEL
SIREN (siège)
392 378 618
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1997
Début d’activité
01/01/1997
Date de fin de la personne morale
27/03/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
conseil formation étude recherche en management et organisation.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE LA SICARDIERE 42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MELAIE DUMONT MARTINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
Saint-Chamond
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
39237861800038
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
conseil formation étude recherche en management et organisation.
Autres Activités
conseil formation étude recherche en management et organisation.
Adresse
11 RUE DE LA SICARDIERE
42800 , SAINT-MARTIN-LA-PLAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
39237861800020
Code APE
741G
Adresse
13 AV JULES FERRY
42400 , SAINT-CHAMOND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1993
Siret
39237861800012
Code APE
741G
Adresse
12 CHE DE CALABERT
69130 , ECULLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
53747
Date d'ajout
03/07/2015
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/03/1997
Description
Historique des observations depuis le 28/03/1997 : -=-=-=-=-=-=-=-=-=- MODIFICATION RCS LE 28.3.1997 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 1.1.1997 PRECEDENT : - 69130 ECULLY - 12 C CHEMIN DU CALABERT - RCS LYON - 93 B 2730 - -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- MODIFICATION RCS DU 17.01.2000 TRANSFERT DU SIEGE A COMPTER DU 01.01.2000 ANCIEN SIEGE : ST CHAMOND - 13 AVENUE JULES FERRY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).