Entreprise : AGOGAR EXPANSION - SIREN 392 303 095
Identité
Dénomination
AGOGAR EXPANSION
SIREN (siège)
392 303 095
Date d'immatriculation au RNE
09/09/1993
Début d’activité
01/07/1993
Date de fin de la personne morale
08/09/2043
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/1994
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participation par achat, souscription ou apport de titres et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
113541 EUR
Adresse du siège
6 RTE DE BOUILLARGUES 30128 GARONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA GALICANTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAROCHE ALAIN , ROGER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Garons
Dénomination
CBM ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
GMCO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lattes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
39230309500013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de participation par achat, souscription ou apport de titres et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques.
Autres Activités
La prise de participation par achat, souscription ou apport de titres et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques.
Adresse
6 RTE DE BOUILLARGUES
30128 , GARONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA GALICANTE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/030181
Date d'ajout
20/11/2020
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 133641 EUROS Nouveau capital : 113541 EUROS à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/030181
Date d'ajout
20/11/2020
Description
Modification relative aux dirigeants LAROCHE Olivier nom d'usage : LAROCHE Olivier n'est plus président LAROCHE Gregory Maxime nom d'usage : LAROCHE Gregory n'est plus directeur général LAROCHE Alain Roger nom d'usage : LAROCHE Alain n'est plus président du conseil de surveillance LAROCHE Alain Roger nom d'usage : LAROCHE Alain devient président LAROCHE Romain Roland nom d'usage : LAROCHE Romain n'est plus vice président du conseil de surveillance RODRIGUEZ Gisèle Andrée nom d'usage : LAROCHE Gisèle n'est plus membre du conseil de surveillance LAROCHE Romain Roland nom d'usage : LAROCHE Romain n'est plus membre du conseil de surveillance à compter du 30/09/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).