Entreprise : SARL H.L.FORMATION CONSEIL - SIREN 392 297 180
Identité
Dénomination
SARL H.L.FORMATION CONSEIL
SIREN (siège)
392 297 180
Date d'immatriculation au RNE
10/09/1993
Début d’activité
16/08/1993
Date de fin de la personne morale
09/09/2043
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Toutes actions visant à l'insertion et à la réinsertion socio-professionnelle. Toutes actions de formation à caractère social. Toutes actions, prestations ou interventions dans les domaines socio-économiques et socio-éducatif.
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
287 RUE DE L’IMPERATRICE 62600 BERCK FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOIS HERVE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Etaples
Nom, Prénom(s)
LANNOY PATRICE , MARCEL , EDMOND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Merlimont
Nom, Prénom(s)
PARENTY DANIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Martin-Boulogne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/08/1993
Siret
39229718000037
Nom commercial
PARTENAIRE DEVELOPPEMENT
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes actions visant à l'insertion et à la réinsertion socio-professionnelle. Toutes actions de formation à caractère social. Toutes actions, prestations ou interventions dans les domaines socio-économiques et socio-éducatif.
Adresse
287 RUE DE L’IMPERATRICE
62600 , BERCK - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/08/1993
Siret
39229718000011
Code APE
804C
Adresse
186 ALL DES TULIPES
62780 , CUCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1994
Siret
39229718000029
Code APE
804C
Adresse
30 AV CHARLES DE GAULLE
62200 , BOULOGNE-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE POSEIDON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2002
Siret
39229718000052
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
7 BD BREBION
62140 , HESDIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2002
Siret
39229718000045
Code APE
804C
Adresse
36 PL DU GENERAL DE GAULLE
62630 , ETAPLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9858
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 18/11/2020, LE TRIBUNAL BOULOGNE S/MER A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE SARL H.L. FORMATION CONSEIL (SARL) (PROCEDURE OUVERTE LE 30/05/2014 )Date d'effet : 18/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9885
Date d'ajout
18/11/2020
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/11/2020 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Numéro d'observation
7644
Date d'ajout
07/11/2016
Description
Changement d'un organe de procédure Par ordonnance en date du 07/11/2016 Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a désigné Monsieur Renaud BERTELOOT, Juge commissaire en remplacement de Monsieur Jean-Marie HOCHART, ancien Juge. Date d'effet : 07/11/2016
Numéro d'observation
304
Date d'ajout
19/01/2015
Description
Changement d'un organe de procédure Par ordonnance en date du 19/01/2015 Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a désigné Monsieur HOCHART Jean Marie, Juge commissaire en remplacement de Monsieur Alain MILLAMON, ancien Juge. Date d'effet : 19/01/2015
Numéro d'observation
3451
Date d'ajout
30/05/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 30/05/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE SARL H.L. FORMATION CONSEIL (SARL) SOUS LE NUMERO 41014184, ET A DESIGNE : LIQUIDATEUR :SELAS SOINNE représentée par Me Nicolas SOINNE 11, rue d'Aumont Haute Ville 62200 BOULOGNE SUR MER Juge Commissaire : Monsieur Alain MILLAMON ET A FIXE AU 24/04/2014 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 30/05/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 16/08/1993.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).