Entreprise : SCI LES SAPINS - SIREN 392 254 942
Identité
Dénomination
SCI LES SAPINS
SIREN (siège)
392 254 942
Date d'immatriculation au RNE
30/08/1993
Début d’activité
30/08/1993
Date de fin de la personne morale
29/08/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
15 CRS DE LA LIBERTE 69003 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUYERE GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BRUYERE ALEXIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BRUYERE MARIE , CAMILLE
Nom d'usage
WORMSER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BRUYERE PERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GARCIA ELISABETH
Nom d'usage
BRUYERE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/08/1993
Siret
39225494200023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
L'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
15 CRS DE LA LIBERTE
69003 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/08/1993
Siret
39225494200015
Code APE
702C
Adresse
20 CRS FRANKLIN ROOSEVELT
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 23 Septembre 1999 Transfert du siège social et Transfert du principal établissement de 20 Cours Franklin Roosevelt 69006 LYON au 15 Cours de la Liberte 69003 LYON à compter du 01/09/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).