Entreprise : ELYA - SIREN 392 254 181
Identité
Dénomination
ELYA
Sigle
ELYA
SIREN (siège)
392 254 181
Date d'immatriculation au RNE
22/12/1994
Date de fin de la personne morale
21/12/2043
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
235600 EUR
Adresse du siège
32 RUE DE WEDEL 59540 CAUDRY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRAUX JEAN-CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bruay-la-Buissière
Nom, Prénom(s)
FROISSART JULES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Carvin.
Nom, Prénom(s)
DUTILLEUL PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/08/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/10/2011
Siret
39225418100044
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Adresse
32 RUE DE WEDEL
59540 , CAUDRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1993
Siret
39225418100010
Code APE
514S
Adresse
2 BD DE LA MARNE
59420 , MOUVAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/08/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/08/1994
Siret
39225418100028
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La récupération de matières diverses non métalliques recyclables, la vente, la fabrication, la réparation, le triage et le reconditionnement de palettes et d'emballages neufs ou d'occasion et de tous produits servant tant aux particuliers qu'aux entreprises.
Adresse
RUE DU CHAMP DE BATAILLE
59540 , CAUDRY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/10/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/2004
Siret
39225418100036
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La récupération de matières diverses non métalliques recyclables, la vente, la fabrication, la réparation, le triage et le reconditionnement de palettes et d'emballages neufs ou d'occasion et de tous produits servant tant aux particuliers qu'aux entreprises
Adresse
159 CHS 159 chaussée Brunehaut
59530 , Englefontaine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7745
Date d'ajout
28/09/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 25/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
27/09/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 25/09/2023
Numéro d'observation
4613
Date d'ajout
29/08/2018
Description
Par jugement en date du 20/08/2018, le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire ; a désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire : Maître Julien MARLIERE - 16 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements : 01/04/2017.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
21/08/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de VALENCIENNES, ayant prononcé, en date du 20/08/2018, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 01/04/2017, et a désigné liquidateur Maître Julien MARLIERE 16 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES . Les déclarations des créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
25/07/2014
Description
Par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de VALENCIENNES, en date du 25-07-2014, il a été prononcé la clôture de la procédure de redressement en application de larticle R.631-43 du code de commerce.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
27/01/2014
Description
Radiation d'office par suite du transfert du siège à CAUDRY(59540) 32 rue de Wedel RC DOUAI 392.251.181 1994 B 50170 le 18-10-2011
Numéro d'observation
285
Date d'ajout
21/01/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2014 : Partant : DUTILLEUL Patrick, Christian, Michel, Gérant Nouveau : DELECOLLE Sylvain, Gérant
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
05/06/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de VALENCIENNES en date du 04/06/2012 arrêtant le plan de redressement. Durée du plan 10 ans. Commissaire à l'exécution du plan Maître Jean-Jacques BONDROIT 4 avenue des Dentellières 59300 VALENCIENNES , maintient . Maître Marie-José FROMENT, 224 boulevard Albert 1er Bâtiment N Appt 72 Résidence Artois 59500 DOUAI, Mandataire judiciaire
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
30/11/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 28/11/2011 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 27.12.2011
Numéro d'observation
4866
Date d'ajout
21/11/2011
Description
Transfert du siège social à compter du 18/10/2011 : Ancienne adresse : 159 chaussée Brunehaut 59530 Englefontaine Nouvelle adresse : 32 rue de Wedel 59540 Caudry Transfert de l'établissement principal à compter du 18/10/2011 : ancienne Adresse : 159 Chaussée Brunehaut 59530 Englefontaine Nouvelle Adresse : 32 rue de Wedel 59540 Caudry Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/10/2011 :
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/08/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes d u 22/08/2011 autorisant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 27/12/2011 et renvoi l'aff aire devant la Chambre du Conseil le 28/11/2011.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/06/2011
Description
Suivant Jugement du 27/06/2011, le Tribunal de Com merce de VALENCIENNES a ouvert une procédure de re dressement judiciaire, à l'égard de : * Sàrl NSU R ECYCLAGE Administrateur : * Maître Jean-Jacques BO NDROIT 4 avenue des Dentellières 59300 Valencienne s dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur d ans tous ses actes de gestion. Mandataire Judiciai re : * Maître FROMENT Marie-José 224 boulevard Alb ert 1Er Batiment N 59500 Douai Date provisoire de cessation des paiements : 27/06/2011
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
537
Date d'ajout
29/03/2005
Description
Régularisation : Transfert du siège social et de l'et principal dans le ressort du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe (04 B 114) l'ETS sis à Caudry rue du champ de bataille, prolongement de la Z.I. Devient ETS secondaire Date d'effet : 10/05/2004
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/06/2004
Description
--- - transfert de MOUVAUX (RCS ROUBAIX-TOURCOING93B615) ; Date de début d'activité à MOUVAUX : 01/09/93 - transfert de CAUDRY (RCS CAMBRAI 94B170) ; Date de début d'activité à CAUDRY: 18/08/94
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/06/2004
Description
Observations concernant l'établissement situé 159 Chaussée Brunehaut 59530 Englefontaine : --- Trans fert de siège de CAUDRY 59540, rue du Champ de bat aille, prolongement de la Zone Industrielle à ENGL EFONTAINE 59530, 159 chaussée Brunehaut
Numéro d'observation
1096
Date d'ajout
29/04/2003
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice Régularisation : Changement de date de clôture de l'exercice social 31.03 Au Lieu du 31.12 (l'exercice en cours s'est clôturé le 31.03.2003) Date d'effet : 13/12/2002
Numéro d'observation
2528
Date d'ajout
12/10/2001
Description
Régularisation : Nomination de Mr graux Jean-Claude et Mr Froissart Jules en qualité respectivement de commissaires aux comptes titulaire et suppléant. Date d'effet : 29/05/2001
Numéro d'observation
2529
Date d'ajout
12/10/2001
Description
Régularisation: Augmentation du capital social qui passe de 1 240 000 F à 1 545 434.69 F et conversion en 235 600 euros. Date d'effet : 06/07/2001
Numéro d'observation
174
Date d'ajout
23/01/2001
Description
Fusion absorption de la SARL "N.S.U. Réparations" (98 B 155) ; Augmentation du capital social qui passe de 100.000 F à 1.240.000 F ; Extension de l'objet social et de l'activité : "Opérations de récupération de matières diverses non métalliques recyclables, ainsi que le triage et le Recondition Nement de palettes et d'emballages neufs ou d'occasion" ; Changement de dénomination sociale "N.S.U recyclage" @ la place de "négoce service utilitaire N.S.U" Date d'effet : 22/12/2000
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
08/01/1998
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social le 31.12 Au Lieu du 30.06 (Réduction de 6 mois de la durée de l'exercice en cours qui se Clotu- Rera le 31.12.97) à/C du 16.12.97.
Numéro d'observation
1796
Date d'ajout
06/11/1996
Description
Augmentation du capital social qui passe de 80 000 F à 1 080 000 F a/C du Pv d'age du 11.10.96 - dépôt du 05.11.96.
Numéro d'observation
846
Date d'ajout
28/04/1995
Description
Nomination de Mr Patrick Dayez dit Dutilleul en qualité de gérant en Rempla cément de MME Frédérique Dayez-Parmentier, démissionnaire, a/C du 06.03.95 - dépôt du 10.04.95.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert de Mouvaux (Rcs Roubaix-Tourcoing 93 B 615) Date de début d'activité à Mouvaux : 01.09.1993 Sous toutes réserves quant au nom exact du gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).