Entreprise : SCI A.M.S. - SIREN 392 249 835
Identité
(Entreprise radiée le 02/12/2020)
Dénomination
SCI A.M.S.
SIREN (siège)
392 249 835
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1993
Fermeture de l'établissement - 39224983500027
- Date d'effet de la fermeture : 15/07/2020
Fermeture de l'établissement - 39224983500019
- Date d'effet de la fermeture : 30/03/2007
Date de fin de la personne morale
31/08/2023
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
35 RUE DE LA FONTAINE BROCARD 60000 BEAUVAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PUJOT LIONEL , HENRI , GEORGES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Beauvais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/08/1993
Siret
39224983500019
Code APE
702C
Adresse
1 PL DE LA REPUBLIQUE
60290 , RANTIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1993
Siret
39224983500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la location l'administration et l'exploitation des immeubles situés à Rantigny, 8 rue A.France, rue Dubuy Rauet et 21 rue de la Gare, la propriété, la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers
Adresse
35 RUE 35 rue de la Fontaine Brocard
60000 , Beauvais - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
02/12/2020
Description
Radiation. Clôture des opérations de la liquidation le 20-08-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/11/2020
Description
Dissolution à compter de 15-07-2020, Journal publicateur : LA GAZETTE du : 01-09-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
16/04/2007
Description
A dater du 30/.03/2007, société à Associé Unique.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).