Entreprise : SA LINHEL - SIREN 392 197 224
Identité
Dénomination
SA LINHEL
SIREN (siège)
392 197 224
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1993
Début d’activité
30/09/1993
Date de fin de la personne morale
07/09/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Vente de tous produits d'alimentation et plus généralement de tous produits pouvant être vendus dans les supermarchés.
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
63008 EUR
Adresse du siège
AV DU GENERAL DE GAULLE 59231 GOUZEAUCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAROOZE ROSELINE
Nom d'usage
CARETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
LEERS
Nom, Prénom(s)
LELONG CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Fontaine-au-pire
Nom, Prénom(s)
MONTMORY MARILYN
Nom d'usage
LELONG
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
FONTAINE AU PIRE
Dénomination
STC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
TOURCOING
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/1993
Siret
39219722400018
Nom commercial
SA LINHEL
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de tous produits d'alimentation et plus généralement de tous produits pouvant être vendus dans les supermarchés.
Adresse
AV DU GENERAL DE GAULLE
59231 , GOUZEAUCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
39219722400026
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exploitation d'un commerce d'épicerie
Adresse
19 RUE CHARLES DE GAULLE
80740 , RONSSOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/12/2009
Siret
39219722400034
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un commerce d'épicerie
Adresse
2 RUE DU COLONEL MAURICE SORLIN
80740 , EPEHY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1867
Date d'ajout
29/08/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 13/06/2008 Ancien : 40 000 EUR Nouveau : 63 008 EUR
Numéro d'observation
193
Date d'ajout
24/01/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 29/06/2007 : Partant : LELONG CHRISTOPHE, ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
2147
Date d'ajout
27/11/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 30/06/2006 : PARTANT : BERSON MARIE-CLAIRE, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : SA STC, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Numéro d'observation
2840
Date d'ajout
09/12/2004
Description
REGULARISATION : NOMINATION DE MR LELONG CHRISTOPHE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR DUMONT GERY Date d'effet : 30/06/2004
Numéro d'observation
1214
Date d'ajout
20/04/2004
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES TEXTES LEGISLATIFS ET REFONTE COMPLETE DES STATUTS - MME LELONG MARILYN DEVIENT PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL - MR REGNIER FRANCK (DIRECTEUR GENERAL) DEVIENT DIRECTEUR GENERAL DELEGUE Date d'effet : 18/02/2004
Numéro d'observation
623
Date d'ajout
12/02/2003
Description
NOMINATION DE MME LELONG-MONTMORY MARILYN, REGNIER FRANCK, CARETTE-LAROOZE ROSELYNE ET DUMONT GERY EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE POULET FRANCIS, POULET BRIGITTE, POULET LINDA ET POULET HELENE, NOMINATION DE MME LELONG-MONTMORY MARILYN EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET MR REGNIER FRANCK DIRECTEUR GENERAL DELEGUE. Date d'effet : 06/01/2003
Numéro d'observation
2381
Date d'ajout
25/09/2001
Description
REGULARISATION : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 250 000 FRS A 262 382.80 FRS ET CONVERSION EN 40 000 EUROS. Date d'effet : 29/06/2001
Numéro d'observation
1946
Date d'ajout
27/11/2000
Description
CHANGEMENT D'ADRESSE PERSONNELLE POUR MR POULET FRANCIS (PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATTION) ET MME POULET BRIGITTE NEE EMARD (DIRECTEUR GENERAL) A VILLERS GUISLAIN, 14, RUE JULIEN PLE.
Numéro d'observation
1882
Date d'ajout
14/11/2000
Description
NOMINATION DE MELLE POULET HELENE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MR THIERRY ALAIN (DEMISSIONNAIRE). Date d'effet : 01/09/2000
Numéro d'observation
1421
Date d'ajout
14/09/1998
Description
REGULARISATION : NOMINATION DE MELLE LINDA POULET EN QUALITE D'ADMINISTRA- TEUR EN REMPLACEMENT DE MME MARTINE THIERRY, A COMPTER DU 30.06.98.
Numéro d'observation
2001
Date d'ajout
10/11/1993
Description
REGULARISATION : MISE EN ACTIVITE DE LA STE A/C DU 30.09.93.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).