Entreprise : SCI OLLIVIER - SIREN 392 180 303
Identité
Dénomination
SCI OLLIVIER
SIREN (siège)
392 180 303
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1993
Début d’activité
08/07/1993
Date de fin de la personne morale
19/08/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La gestion et l'administration des biens apportés à la société.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
137207.16 EUR
Adresse du siège
CHE ST PIERRE 30210 VERS-PONT-DU-GARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESPRAIRIES JULIE , AURORE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GIUST ANNIE , CHARLOTTE , ODETTE
Nom d'usage
OLLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GIUST FLORENCE , JEANNE , MADELEINE
Nom d'usage
DESPRAIRIES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/07/1993
Siret
39218030300019
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La gestion et l'administration des biens apportés à la société.
Autres Activités
La gestion et l'administration des biens apportés à la société.
Adresse
CHE ST PIERRE
30210 , VERS-PONT-DU-GARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/008601
Date d'ajout
02/03/2021
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame OLLIVIER Annie Ancienne Adresse : 10 Rue Peclet 75015 PARIS Nouvelle Adresse : 46 Boulevard de Strasbourg 75010 PARIS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/008601
Date d'ajout
02/03/2021
Description
A compter du 11.01.2021 : Modification relative aux associés de société civile : modification de la désignation d'un dirigeant : Associé , nouvelle identite : GIUST Florence Jeanne Madeleine nom d'usage : DESPRAIRIES Florence DESPRAIRIES Julie Aurore nom d'usage : DESPRAIRIES Julie devient Associé
Numéro d'observation
F10/002038
Date d'ajout
11/02/2010
Description
A compter du 20.01.2008 : Modification relative aux dirigeants et mise à jour des associés.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).