Entreprise : CILAOS - SIREN 392 174 827
Identité
Dénomination
CILAOS
SIREN (siège)
392 174 827
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1993
Début d’activité
07/09/1993
Date de fin de la personne morale
07/09/2092
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Création et exploitation de tout établissement d'embouteillage des eaux de Cilaos
Code APE
1107A - Industrie des eaux de table
Capital social
661629 EUR
Adresse du siège
12 RUE VALMY 97450 SAINT-LOUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAN OU TEUNG PATRICK , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
CHAN-OU-TEUNG XAVIER , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1986
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
CHAN-OU-TEUNG BERTRAND , EMMANUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/09/1993
Siret
39217482700015
Code APE
1107A - Industrie des eaux de table
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Création et exploitation de tout établissement d'embouteillage des eaux de Cilaos
Adresse
12 RUE VALMY
97450 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1435
Date d'ajout
05/05/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/09/2014 : Nouveau : CHAN OU TEUNG Patrick, Georges, Gérant Nouveau : CHAN-OU-TEUNG Bertrand, Emmanuel, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3387
Date d'ajout
23/10/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/12/2013 : Partant : CHAN OU TEUNG Firlane, Gérant, Associé
Numéro d'observation
5026
Date d'ajout
21/12/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2012 : Partant : CHAN OU TEUNG Georges, Gérant associé
Numéro d'observation
430
Date d'ajout
11/02/2005
Description
Changement d'adresse due à la Mairie (Siège et Etablissement principal - domicile personnel des gérants) Ancienne mention : 12 rue André Robert - Bel Air - 97450 SAINT LOUIS Nouvelle mention : 12 Rue Valmy - 97450 SAINT LOUIS Date d'effet : 10/01/2005
Numéro d'observation
3158
Date d'ajout
22/12/1999
Description
Augmentation du capital social ancienne mention : 1.200.000 Ff nouvelle mention : 4.340.000 Ff (apports en numéraires) à compter du 17/11/99
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).