Entreprise : S.E.R SURPLUS EQUIPEMENT RANDONNEES - SIREN 392 161 121
Identité
Dénomination
S.E.R SURPLUS EQUIPEMENT RANDONNEES
SIREN (siège)
392 161 121
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1995
Début d’activité
02/02/1994
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
ACHAT ET VENTE EN GROS DEMI-GROS ET DETAIL DE SURPLUS MILITAIRE ET ARTICLES DE SPORT & CHASSE & ARMES & MATERIELS DES CATEGORIES5, 6, 7 ET 8 (DECRET 95-589 DU 06/05/1995)
Code APE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
48 BD DU TEMPLE 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERNIERS HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Verniers ARNAUD , GAUTIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Maisons Alfort
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/02/1994
Siret
39216112100026
Enseigne
OUTRE MER
Code APE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT ET VENTE EN GROS DEMI-GROS ET DETAIL DE SURPLUS MILITAIRE ET ARTICLES DE SPORT & CHASSE & ARMES & MATERIELS DES CATEGORIES5, 6, 7 ET 8 (DECRET 95-589 DU 06/05/1995)
Adresse
48 BD DU TEMPLE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/08/1993
Siret
39216112100018
Code APE
000Z
Adresse
76 AV DU CHATEAU
94440 , VILLECRESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1995B0100815
Date d'ajout
23/03/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 22/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1995B0100813
Date d'ajout
29/09/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 29/09/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202201871, date de cessation des paiements le 29/03/2021, et a désigné M. Patrick Gautier : Juge Commissaire, liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/01/1995
Description
AUCUNE ACTIVITE N'EST CONSERVEE A L'ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).