Entreprise : SCI 35 - SIREN 392 155 156
Identité
Dénomination
SCI 35
SIREN (siège)
392 155 156
Date d'immatriculation au RNE
04/04/2001
Début d’activité
01/08/1993
Date de fin de la personne morale
03/04/2092
Date de clôture
28/02
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété et la gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers et immobiliers et plus particu- lierement de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et im- meubles, a quelque endroit qu'ils se trouvent, et tout ce qui s'y rattache directement ou indirecte- ment.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
42685.72 EUR
Adresse du siège
16 RUE DE L HOTEL DIEU 27160 MESNILS-SUR-ITON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Damville
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRODU CHRISTINE
Nom d'usage
MULLER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Paris 10e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MULLER CAROLINE , JANE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
1090 WIEN
Nom, Prénom(s)
MULLER SANDRA , MARY
Nom d'usage
ARIS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Paris 10e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MULLER FLORE , ANN
Nom d'usage
LECOEUR
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1982
Commune de résidence
Paris 6e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1993
Siret
39215515600020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété et la gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers et immobiliers et plus particu- lierement de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et im- meubles, a quelque endroit qu'ils se trouvent, et tout ce qui s'y rattache directement ou indirecte- ment.
Autres Activités
La propriété et la gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers et immobiliers et plus particu- lierement de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et im- meubles, a quelque endroit qu'ils se trouvent, et tout ce qui s'y rattache directement ou indirecte- ment.
Adresse
16 RUE DE L HOTEL DIEU
27160 , MESNILS-SUR-ITON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Damville
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1993
Siret
39215515600012
Code APE
702C
Adresse
35 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY
28000 , CHARTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/04/2001
Description
Historique des observations depuis le 04/04/2001 : Dépot de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce de CHARTRES - RCS 1993D154 Publication : L'ECHO DE BROU du 13.07.1993 Transfert du siege social au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX à compter du 01.01.2001 Radiation à l'ancien siege Mention du 04/04/2001 : JOURNAL PUBLICATEUR : LE DEMOCRATE VERNONNAIS
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).