Entreprise : ROBERT COLOMBEL ET ARNAUD CARNIEL NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D... - SIREN 392 131 744
Identité
(Entreprise radiée le 23/12/2021)
Dénomination
ROBERT COLOMBEL ET ARNAUD CARNIEL NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL
SIREN (siège)
392 131 744
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1994
Date de fin de la personne morale
02/08/2093
Forme juridique
SCP de notaires
Capital social
640285.87 EUR
Adresse du siège
RUE DE VERDUN 69480 ANSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLOMBEL ROBERT , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Limas
Nom, Prénom(s)
CARNIEL ARNAUD , DENIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/08/1993
Siret
39213174400014
Code APE
741A
Adresse
54 RUE NATIONALE
69480 , ANSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/06/1994
Siret
39213174400022
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'exercice en commun de la profession de notaire
Adresse
RUE Rue de Verdun
69480 , Anse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F13/001947
Date d'ajout
14/06/2013
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : MICHEL HANGARD ET ROBERT COLOMBEL NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL Nouvelle mention : Robert COLOMBEL et Arnaud CARNIEL, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à compter du 05/04/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 2 FEVRIER 1996 : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE 54 RUE NATIONALE 69480 ANSE A RUE DE VERDUN 69480 ANSE A COMPTER DU 12 DECEMBRE 1995 DECLARATION MODIFICATION DU 13 MARS 1997 : MODIFICATION GERANT, DENOMINATION (ANCIENNE DENOMINATION : HENRI MARQUES MICHEL HANGARD ET ROBERT COLOMBEL NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL) AU 19 DECEMBRE 1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).