Entreprise : M M I K - SIREN 392 126 231
Identité
Dénomination
M M I K
SIREN (siège)
392 126 231
Date d'immatriculation au RNE
21/07/1993
Début d’activité
12/06/2020
Date de fin de la personne morale
20/07/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Gestion de biens immobiliers en France et à l'étranger
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
LA BAILLERE 36220 TOURNON-SAINT-MARTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Baillère Lieu-Dit la Bartavelle
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPONT ISABELLE , MARIE-THERESE , CECILE
Nom d'usage
ROBIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Tournon-Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
HEURTIN KEVIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1990
Commune de résidence
Isle
Nom, Prénom(s)
ROBIN HERMIONE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2008
Commune de résidence
Tournon-Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
ROBIN CLEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1999
Commune de résidence
Saint-Aigny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/06/2020
Siret
39212623100027
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestions de biens immobiliers en France et à l'étranger
Autres Activités
Gestions de biens immobiliers en France et à l'étranger
Adresse
LA BAILLERE
36220 , TOURNON-SAINT-MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Baillère Lieu-Dit la Bartavelle
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/07/1993
Siret
39212623100019
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
2 RUE SAINTE THERESE
13350 , CHARLEVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4174
Date d'ajout
08/07/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Châteauroux par suite de transfert du siège social à compter du 12/06/2020 du 2 rue Saint-Therese 13350 Charleval au Lieu dit la Bartavelle - la Baillère36220 Tournon-Saint-Martin
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3465
Date d'ajout
04/09/1996
Description
Démission de mlle isabelle Dupont de ses fonctions de gérante nomination de Mr Dupont Michel en remplacement à compter du 26.07.96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000.00 FRF nouveau montant : 152.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).