Entreprise : GALINATS - SIREN 392 106 290
Identité
Dénomination
GALINATS
SIREN (siège)
392 106 290
Date d'immatriculation au RNE
16/08/1993
Début d’activité
08/03/1994
Date de fin de la personne morale
15/08/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire sous l'enseigne Intermarché
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
517230 EUR
Adresse du siège
103 AV PAUL DOUMER 24100 BERGERAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE MARMANDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE NAN LOIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Monbazillac
Nom, Prénom(s)
MAILLARD SANDRINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Monbazillac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/03/1994
Siret
39210629000019
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire
Adresse
103 AV PAUL DOUMER
24100 , BERGERAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RTE DE MARMANDE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2091
Date d'ajout
06/05/2019
Description
Résiliation de la location-gérance consentie à Mme Carole FOURNEL le 01/04/2019 avec effet au 31/03/2019. Nouveau locataire gérant de la branche d'activité de bar brasserie licence IV, la SARL LES TONTONS BRINGUEURS RCS Bergerac B 850 402 439 à compter du 01/04/2019.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35604
Date d'ajout
01/06/2015
Description
- La société a donné en location-gérance à compter du 01/04/2015 la branche d'activité de bar brasserie licence I V à Mme FOURNEL Carole pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction. Journal le Courrier Français du 22/05/2015
Numéro d'observation
16857
Date d'ajout
14/10/2011
Description
Cette société déjà constituée sous la forme SA Se transforme en SAS A compter du 28/06/2011
Numéro d'observation
5315
Date d'ajout
15/10/2009
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 23/10/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).