Entreprise : SCI PM2 - SIREN 392 097 424
Identité
Dénomination
SCI PM2
SIREN (siège)
392 097 424
Date d'immatriculation au RNE
28/05/2001
Début d’activité
01/01/2001
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Gestion par voie de location de tout bien immobilier.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
16 RUE DE L'HOTEL DIEU 27160 MESNILS-SUR-ITON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MULLER PATRICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
39209742400049
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion par voie de location de tout bien immobilier.
Autres Activités
Gestion par voie de location de tout bien immobilier.
Adresse
16 RUE DE L'HOTEL DIEU
27160 , MESNILS-SUR-ITON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Damville
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1994
Siret
39209742400023
Code APE
702C
Adresse
RUE DE SOURS
28000 , CHARTRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE JARDIN D'ENTREPRISES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/1997
Siret
39209742400031
Code APE
702C
Adresse
35 RUE DU DOCTEUR MAUNOURY
28000 , CHARTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/1993
Siret
39209742400015
Code APE
702C
Adresse
2 AV DE LA TRENTAINE
77500 , CHELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2-4
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/05/2001
Description
Historique des observations depuis le 28/05/2001 : Transfert du siège social du Greffe du Tribunal de Commerce de CHARTRES - RCS 94D225 - à compter du 01.01.2001 sans maintien d'activité à l'ancien siège. Dépôt des actes le 12.11.1994 sous le n° A 1843. Journal : L'Action Républicaine du 16.09.1994. JOURNAL PUBLICATEUR : LE DEMOCRATE VERNONNAIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).