Entreprise : GESTION TRANSMISSIONS FINANCES - SIREN 392 089 074
Identité
Dénomination
GESTION TRANSMISSIONS FINANCES
SIREN (siège)
392 089 074
Date d'immatriculation au RNE
12/08/1993
Début d’activité
28/07/1993
Date de fin de la personne morale
11/08/2092
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
holding - prise de participation dans toutes sociétés. Propriété, gestion, administration, disposition de tous biens mobiliers, immobiliers ; assistance, conseil et prestation de services en matière administrative et financière.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
129900 EUR
Adresse du siège
17 RUE DE LA TALAUDIERE 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIJNO FRANCOIS , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
La Fouillouse
Nom, Prénom(s)
RANDELLI FRANCOISE , MARIE
Nom d'usage
MIJNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
La Fouillouse
Dénomination
SOGECO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Montbrison
Dénomination
G.M.H.
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Étienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/07/1993
Siret
39208907400018
Nom commercial
ENGRENAGES - CREMAILLERE - CREMAILLERES
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
holding - prise de participation dans toutes sociétés. Propriété, gestion, administration, disposition de tous biens mobiliers, immobiliers ; assistance, conseil et prestation de services en matière administrative et financière.
Adresse
17 RUE DE LA TALAUDIERE
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1995
Siret
39208907400026
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
CLOS MARQUET
42400 , SAINT-CHAMOND - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/01/2010
Description
: Changement de forme juridique à compter du 31.12. 2009 : de SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE en SOCIETE ANONYME à DIRECTOIRE et CONSEIL DE SURVEILLANCE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/08/1993
Description
Historique des observations depuis le 12/08/1993 : -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- MODIFICATION RCS DU 12.01.96 CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE - DE DIRIGEANTS AUGMENTATION DU CAPITAL A COMPTER DU 30.11.95 ANCIENNE FORME : SARL Mention du 17/01/2002 : Mise en harmonie des statuts Loi 2001-420 15/05/01 __________________________________________________ Mention du 10/11/2004 : CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE A COMPTER DU 24.09.2004 ANCIENNE FORME : SA
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).