Entreprise : SCI ANBERT - SIREN 392 088 977
Identité
Dénomination
SCI ANBERT
SIREN (siège)
392 088 977
Date d'immatriculation au RNE
13/08/1993
Début d’activité
01/08/1993
Date de fin de la personne morale
12/08/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DE TOUS IMMEUBLES, BIENS ET DROITS IMMOBILIERS ET TERRAINS QUELCONQUES AINSI QUE, ACCESSOIREMENT, TOUTES OPERATIONS ANNEXES SE RATTA- CHANT A L'OBJET SOCIAL
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
8384.7 EUR
Adresse du siège
LE TEMPLE 56120 SAINT-SERVANT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT SERVANT SUR OUST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULVAIS JEAN-FRANCOIS , EUGENE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
JOSSELIN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1993
Siret
39208897700013
Nom commercial
SCI ANBERT
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DE TOUS IMMEUBLES, BIENS ET DROITS IMMOBILIERS ET TERRAINS QUELCONQUES AINSI QUE, ACCESSOIREMENT, TOUTES OPERATIONS ANNEXES SE RATTA- CHANT A L'OBJET SOCIAL
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION ET EXPLOITATION, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DE TOUS IMMEUBLES, BIENS ET DROITS IMMOBILIERS ET TERRAINS QUELCONQUES AINSI QUE, ACCESSOIREMENT, TOUTES OPERATIONS ANNEXES SE RATTA- CHANT A L'OBJET SOCIAL
Adresse
LE TEMPLE
56120 , SAINT-SERVANT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT SERVANT SUR OUST
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1648
Date d'ajout
24/04/1998
Description
Modification autre DEMISSION DE MME BOULVAIS LUCIE ET MR BOULVAIS BERTRAND DE LEURS FONCTIONS DE CO-GERANTS, ET NOMINATION DE MR BOULVAIS JEAN-FRANCOIS EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 30/12/1997.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 55 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 8 384.70 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).