Entreprise : CIFAF COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE ANATOLE FRANCE - SIREN 392 083 697
Identité
(Entreprise radiée le 20/08/2024)
Dénomination
CIFAF COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE ANATOLE FRANCE
SIREN (siège)
392 083 697
Date d'immatriculation au RNE
07/02/2012
Date de cessation totale d'activité
20/08/2024
Détail de la cessation
- Date Mise en sommeil : 20/08/2024
Dissolution
- Date de dissolution : 20/08/2024
- Date de cessation totale d'activité : 20/08/2024
Fermeture de l'établissement - 39208369700012
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2001
Fermeture de l'établissement - 39208369700020
- Date d'effet de la fermeture : 24/12/2005
Fermeture de l'établissement - 39208369700038
- Date d'effet de la fermeture : 04/12/2020
Fermeture de l'établissement - 39208369700046
- Date d'effet de la fermeture : 26/12/2013
Fermeture de l'établissement - 39208369700053
- Date d'effet de la fermeture : 18/05/2018
Fermeture de l'établissement - 39208369700061
- Date d'effet de la fermeture : 23/08/2024
- Destination de l'établissement : Supprimé
Date de fin de la personne morale
06/02/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Sans activité
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
11 ALL DES TAMARIS 14510 HOULGATE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DE LA CORNICHE
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMAITRE JEAN-PIERRE , JEAN , PIERRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/08/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/12/2020
Siret
39208369700061
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Participation a toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer l'achat la vente de toutes pièces industrielles.
Autres Activités
Participation a toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer l'achat la vente de toutes pièces industrielles.
Adresse
11 ALL DES TAMARIS
14510 , HOULGATE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE DE LA CORNICHE
Données validées issues du guichet unique
Cet établissement a été fermé le 26/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/12/2011
Siret
39208369700046
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
81 BD SUCHET
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/05/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/12/2013
Siret
39208369700053
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
27 ALL DU CLOS DES CHARMES
77090 , COLLEGIEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I LES PORTES DE LA FORET -
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/07/1993
Siret
39208369700012
Code APE
741G
Adresse
9 RUE ANATOLE FRANCE
93170 , BAGNOLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2001
Siret
39208369700020
Code APE
741G
Adresse
30 RUE DE LA VARENNE
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/12/2013
Siret
39208369700038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
51 AV ANDREE
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17731
Date d'ajout
29/03/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Lisieux par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 04/12/2020 du 51 Avenue Andrée 94100 Saint-Maur-des-Fossés au Résidence de la Corniche 11 Allée des Tamaris 14510 Houlgate
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/07/2018
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 51, Avenue Andrée 94100 ST MAUR DES FOSSES RC de CRETEIL LE 18-05-2018
Numéro d'observation
2075
Date d'ajout
06/07/2018
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
90668
Date d'ajout
06/07/2018
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/03/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).