Entreprise : EUROSPORT J.S. - SIREN 392 053 302
Identité
Dénomination
EUROSPORT J.S.
SIREN (siège)
392 053 302
Date d'immatriculation au RNE
04/08/1993
Début d’activité
23/08/1993
Date de fin de la personne morale
03/08/2092
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE VENTE DE TOUS ARTICLES DE SPORT, MATERIEL DE CAMPING, VETEMENTS, CHAUSSURES
Code APE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Capital social
1500000 EUR
Adresse du siège
AV GENERAL DE GAULLE 30130 PONT-SAINT-ESPRIT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC PLEIN SUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TREILLES JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Pont-Saint-Esprit
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/08/1993
Siret
39205330200023
Code APE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
VENTE AU DETAIL D'ARTICLES DE SPORT ET DE CAMPING , DE REPARATION D'ARTICLES DE SPORTS
Adresse
AV GENERAL DE GAULLE
30130 , PONT-SAINT-ESPRIT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC PLEIN SUD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/08/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/08/1993
Siret
39205330200015
Code APE
524W
Adresse
BD GAMBETTA
30130 , PONT-SAINT-ESPRIT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6484
Date d'ajout
12/08/1997
Description
SUIVANT DECISION DU 12.05.97, IL A ETE PRIS ACTE DE LA DEMISSION DE MR SYRIL SIMON DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT DE LA SOCIETE LA SOCIETE EST GEREE MAR MR TREILLES JACQUES DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 12.8.97 LA CROIX DU MIDI 07.08.97
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4796
Date d'ajout
21/06/1995
Description
AUX TERMES D'UNE DELIBERATION EN DATE DU 26.1.94, LA COLLECTIVITE DES ASSO CIES A DECIDE QU'AU TERME DU MANDAT DE GERANT DE MR SYRIL SIMON AU 31.12.93 LA SOCIETE SERA ADMINISTREE EN CO-GERANCE A PARTIR DU 1.1.94, MR SYRIL SIMON (DEJA GERANT) MR TREILLES JACQUES, NE LE 3.6.66 A CLERMONT L'HERAULT, DEMEURANT A PALAVAS LES FLOTS, 18 BD SARAIL DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 21.6.95 LE COMMERCIAL DU GARD 30.05.95
Numéro d'observation
8511
Date d'ajout
07/12/1993
Description
PRISE D'ACTIVITE PAR ACHAT D'UN FONDS DE VENTE AU DETAIL D'ARTICLES DE SPORT ET CAMPING REPARATION ARTICLES DE SPORT SIS A PONT ST ESPRIT BD GAMBETTA AU PRIX STIPULE DE 1.100.000 FRS APPARTENANT A LA STE MONTI SPORTS LOISIRS RCS 84 B 438 NON INSCRITE POUR CE FONDS, SUIVANT ACTE ME LAUCAGNE NE A BAGNOLS SUR CEZE EN DATE DU 1.10.93 JAL : LE REPUBLICAIN DU 14.10.93 OPPOSITIONS RECUES CHEZ ME PINET NOTAIRE A CONNAUX 1ER AVIS PARU LE 17.11.93 N.150
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 04 août 1993 - LE COMMERCIAL DU GARD du 27 juillet 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).