Entreprise : MONTILLET ET PARTNERS - SIREN 392 046 009
Identité
(Entreprise radiée le 25/07/2022)
Dénomination
MONTILLET ET PARTNERS
SIREN (siège)
392 046 009
Date d'immatriculation au RNE
30/08/1993
Fermeture de l'établissement - 39204600900032
- Date d'effet de la fermeture : 25/07/2022
Fermeture de l'établissement - 39204600900016
- Date d'effet de la fermeture : 08/12/1993
Fermeture de l'établissement - 39204600900024
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/1999
Date de fin de la personne morale
29/08/2092
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
47 RUE MAURICE FLANDIN 69003 LYON 3EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTILLET YVES-HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Saint-Fons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/06/1993
Siret
39204600900016
Adresse
34 AV FELIX FAURE
69007 , LYON 7EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/06/1993
Siret
39204600900032
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente et réalisation de tous actes se rapportant à la publicité ou à la communication. Etudes et formation se rapportant à la publicité et mar- keting.
Adresse
47 RUE 47 Rue Maurice Flandin
69003 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/1993
Siret
39204600900024
Code APE
744B
Adresse
33 RUE MAURICE FLANDIN
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE FORUM PART DIEU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 02/05/1994 : Transfert du siège social et établissement principal du 34 avenue Félix Faure 69007 LYON au 33 rue Maurice Flandin 69003 LYON à compter du 08/12/1993 DECLARATION MODIFICATIVE du 02 Novembre 1999 Transfert du siège social et Transfert du principal établissement du 33 Rue Maurice Flandin 69003 LYON au 47 Rue Maurice Flandin 69003 LYON à compter du 01/07/1999
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).