Entreprise : SCEA LERICHE FIEULAINE - SIREN 392 010 914
Identité
Dénomination
SCEA LERICHE FIEULAINE
SIREN (siège)
392 010 914
Date d'immatriculation au RNE
30/07/1993
Début d’activité
01/06/1993
Date de fin de la personne morale
29/07/2092
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
exercice activités agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
793830 EUR
Adresse du siège
7 RUE RAYMOND CARLIER 02110 FIEULAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOYET VIRGINIE , CORINNE
Nom d'usage
LERICHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Fieulaine
Nom, Prénom(s)
LERICHE BRUNO , PATRICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Fieulaine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1993
Siret
39201091400019
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exercice activités agricoles
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
7 RUE RAYMOND CARLIER
02110 , FIEULAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/07/1993
Description
Historique : JAL CONSTITUTION : L'AGRICULTEUR DE L 'AISNE DU 09 JUILLET 1993 DEPOT DES STATUTS AU GRE FFE DU 30 JUILLET 1993 15/01/1999 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 29 DECEMBRE 1998 * A COMPTER DU 01 JAN VIER 1999 - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : SCEA H UBERT LERICHE - NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE : SC EA LERICHE FIEULAINE * NOMINATION DE MONSIEUR LERI CHE BRUNO EN QUALITE DE CO-GERANT, POUR UNE DUREE ILLIMITE JAL L'AGRICULTEUR DE L'AISNE DU 08 JANVIE R 99 DEPOT AU GREFFE DU 13 JANVIER 1999 07/01/2002 INSC.MOD. A.G.E. EN DATE DU 15 DECEMBRE 2001 * CO NVERSION DU CAPITAL EN EUROS PUIS REDUCTION - ANCI EN CAPITAL : 5.649.000 FRANCS - NOUVEAU CAPITAL : 847.350 EUROS JAL PICARDIE LA GAZETTE DU 26 DECEMB RE 2001 DEPOT AU GREFFE DU 07 JANVIER 2002 06/02/2 006 INSC.MOD. AGE EN DATE DU 06/12/2005 A COMPTER DU 01/01/2006 * ANCIEN CO-GERANT : MR LERICHE HUBE RT * MR LERICHE BRUNO DEMEURE SEUL GERANT JAL PICA RDIE LA GAZETTE DU 18-24/01/2006 DEPOT AU GREFFE D U 06/02/2006
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).