Entreprise : SCI PYRENE - SIREN 391 985 181
Identité
Dénomination
SCI PYRENE
SIREN (siège)
391 985 181
Date d'immatriculation au RNE
05/08/1993
Début d’activité
01/08/1993
Date de fin de la personne morale
04/08/2043
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail, location de tous immeubles, construction de tous bâtiments et location.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
Chez Mr Lavit 65350 COUSSAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MICHEL LAVIT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUDEAN SYLVIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
FOURCADE GERMAINE , PAULETTE , MARIE
Nom d'usage
PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Bordères-sur-l'Échez
Nom, Prénom(s)
LAVIT MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
coussan
Nom, Prénom(s)
MAILLES JEAN-CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1951
Commune de résidence
Souyeaux
Nom, Prénom(s)
PAUL JEAN , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
PAUL SEBASTIEN , ROGER , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Aureilhan
Nom, Prénom(s)
PAUL INGRID , MARIE , CELINE
Nom d'usage
LIGNON-PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
SCHNEIDER JACQUES , GUY , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Tarbes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1993
Siret
39198518100018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail, location de tous immeubles, construction de tous bâtiments et location.
Autres Activités
Acquisition, propriété, administration et exploitation par bail, location de tous immeubles, construction de tous bâtiments et location.
Adresse
Chez Mr Lavit
65350 , COUSSAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MICHEL LAVIT
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).