Entreprise : SCI DU 62 BD CARNOT - SIREN 391 980 281
Identité
(Entreprise radiée le 05/05/2017)
Dénomination
SCI DU 62 BD CARNOT
SIREN (siège)
391 980 281
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1995
Fermeture de l'établissement - 39198028100011
- Date d'effet de la fermeture : 15/04/1995
Fermeture de l'établissement - 39198028100029
- Date d'effet de la fermeture : 07/12/2010
Fermeture de l'établissement - 39198028100037
- Date d'effet de la fermeture : 21/03/2017
Date de fin de la personne morale
29/06/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
183 EUR
Adresse du siège
16 RUE DE JENLAIN 59990 PRESEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBECQ MARIE-FRANCOISE
Nom d'usage
BARABAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Préseau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
39198028100011
Code APE
702C
Adresse
62 BD CARNOT
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/1995
Siret
39198028100029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
9 RUE DU BOIS
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/03/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/12/2010
Siret
39198028100037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
16 RUE DE JENLAIN
59990 , PRESEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
05/05/2017
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 01-04-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/04/2017
Description
Dissolution à compter du 21-03-2017, Journal publicateur : Terre et territoires DU : 28-04-2017, adresse de liquidation : au siège social (mention de dissolution valable 3 ans).
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/06/1995
Description
Dépôt de l'acte de transfert du siège social de LI LLE à VALENCIENNES en date du 30.06.1995
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/06/1995
Description
Historique : DU 1ER JUILLET 1993 AU 15 AVRIL 1995 : Le siège social et l'établissement principal éta ient sis à LILLE 62 Bd Carnot - RCS LILLE 93 D 331
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/06/1995
Description
Dépôt de l'acte constitutif au Greffe de LILLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).