Entreprise : SCI TALARD - SIREN 391 979 796
Identité
(Entreprise radiée le 20/01/2023)
Dénomination
SCI TALARD
SIREN (siège)
391 979 796
Date d'immatriculation au RNE
27/07/1993
Date de fin de la personne morale
26/07/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
56939.71 EUR
Adresse du siège
390 AV DE LA PREMIERE DFL 83220 LE PRADET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PREVOST EPOUSE TALARD ANNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
La Farlède
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/06/1993
Siret
39197979600011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat de tous biens immobiliers de parts de sociétés civiles de placements immobiliers de tous biens mobiliers et valeurs mobilières prise en participation dans toutes activités construction rénovation gestion et location de tous immeubles gestion de patrimoine de tous biens meubles ou valeurs mobilières emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation de l0objet social et toutes opérations S'y rattachant
Adresse
390 AV 390 Avenue DE LA 1ERE DFL
83220 , Le Pradet - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
76869
Date d'ajout
07/06/2016
Description
PND Destinataire non identifiable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
75479
Date d'ajout
02/06/2016
Description
PND Destinataire non identifiable
Numéro d'observation
8404
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).