Entreprise : MECATHERMIC INDUSTRIE - SIREN 391 972 759
Identité
Dénomination
MECATHERMIC INDUSTRIE
SIREN (siège)
391 972 759
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1993
Date de fin de la personne morale
09/08/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1092602.11 EUR
Adresse du siège
285 AV DU PLAN DE CAMPAGNE 13170 LES PENNES-MIRABEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAULAINE HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MARTIGUES
Nom, Prénom(s)
GUETTIER PHILIPPE , GILBERT , ERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
CARNOUX EN PROVENCE
Nom, Prénom(s)
DEMAEGDT STEPHANE , BRUNO
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
BOUC BEL AIR
Dénomination
MECATHERMIC SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LES PENNES MIRABEAU
Dénomination
SA EXPERTISA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARSEILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
39197275900016
Code APE
285D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET OUTILS INDUSTRIELS, USINAGE MECANIQUE, LA CHAUDRONNERIE METALLIQUE ET PLASTIQUE, LA MECANIQUE GENERALE D'ENTRETIEN D'USINE, LA FABRICATION D'APPAREILS THERMIQUES INDUSTRIELS, LA FABRICATION D'ACCESSOIRES D'INSTRUMENTATION
Adresse
285 AV 285 AV. DE PLAN DE CAMPAGNE
13170 , LES PENNES MIRABEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8973
Date d'ajout
20/09/2007
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par JUGEMENT DU 18/09/2007, Le Tribunal de Commerce désigne la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET - 84 Avenue Gabriel PERI BP 78 84302 CAVAILLON cedex - en remplacement de Maître Bernard de SAINT RAPT Date d'effet : 18/09/2007 Date d'effet : 18/09/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
121
Date d'ajout
08/01/2003
Description
VENTE DU FONDS A MAINTENANCE ET TRAVAUX INDUSTRIELS DE LA MEDITERRANEE Date d'effet : 01/04/2002
Numéro d'observation
3366
Date d'ajout
27/03/2002
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 26/03/2002, LE TRIBUNAL ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE AU PROFIT DE CTM SA ET NOMME COMMISSAIRE EXECUTION DU PLAN :Me Bernard de SAINT-RAPT 90, AVENUE GABRIEL PERI 84 CAVAILLON DATE D'EFFET : 26/03/2002
Numéro d'observation
8964
Date d'ajout
25/10/2001
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT EN DATE DU 23/10/2001, LE TRIBUNAL PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 3 MOIS A COMPTER DU 07/12/2001.
Numéro d'observation
7120
Date d'ajout
10/09/2001
Description
Modification d'office PAR JUGEMENT DU 07/09/2001, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, STATUANT SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS, OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (TITRE I - REGIME GENERAL), DESIGNE EN QUALITE DE : JUGE(S) COMMISSAIRE(S) ....... : Monsieur Henri RUIN REPRESENTANT(S) DES CREANCIERS : Me Dominique RAFONI 7 RUE JOSEPH D'ARBAUD BP 690 13095 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2 ADMINISTRATEUR(S) ............ : Me Bernard de SAINT-RAPT 90, AVENUE GABRIEL PERI B.P. 78 84302 CAVAILLON CEDEX AVEC MISSION D'ASSISTANCE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 06/09/2001.
Numéro d'observation
6994
Date d'ajout
06/09/2001
Description
Modification d'office DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE LE 06/09/2001. Date d'effet : 06/09/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 7 167 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 092 602.11 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).