Entreprise : SCI LES CEVENNES - SIREN 391 969 607
Identité
Dénomination
SCI LES CEVENNES
Sigle
SCI LES CEVENNES
SIREN (siège)
391 969 607
Date d'immatriculation au RNE
10/11/1993
Début d’activité
17/06/1993
Date de fin de la personne morale
09/11/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ADMINISTRATION, GESTION, ETC... DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
94518.39 EUR
Adresse du siège
48220 PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMUS JEAN , MARCEL , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
LE PONT DE MONTVERT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/06/1993
Siret
39196960700012
Nom commercial
SCI LES CEVENNES
Enseigne
SCI LES CEVENNES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ADMINISTRATION, GESTION, ETC... DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE
Autres Activités
ADMINISTRATION, GESTION, ETC... DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE
Adresse
48220 , PONT DE MONTVERT SUD MONT LOZERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 620 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 94 518.39 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).