Entreprise : PLET MESSAGERS 33 - SIREN 391 948 502
Identité
Dénomination
PLET MESSAGERS 33
SIREN (siège)
391 948 502
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1993
Date de fin de la personne morale
02/08/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
RUE LUCIEN FAURE 33300 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUSSERANDOT PIERRE FERNAND ALPHONSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1918
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MR PLET STEPHANE CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
ROCA LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
FAUX GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Angoulême
Nom, Prénom(s)
JOUSSERANDOT CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
RUELLE
Dénomination
ROSSINI MANAGEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Jarnac
Dénomination
TRANSPORTS BROOS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
La Courneuve
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/03/1993
Siret
39194850200029
Code APE
602M
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Transports routiers service de transport public de marchandises transports routiers location de vehicules automobiles de transport de marchandises
Adresse
RUE Rue FAURE
33000 , Bordeaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/03/1993
Siret
39194850200011
Code APE
602M
Adresse
14 ALL SERR
33100 , BORDEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
14 ET 15
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20458
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/02/1995
Description
Jugement du 27-01-1995, le tribunal de commerce de cognac Prononce la liquidation judiciaire. Liquidateur : Me Jf Torelli, 106, ave Victor Hugo 16100 cognac - nomme Mrs Dainelli Alain et Brezillon Didier - cessation des paiements au 26-05-1994 - procédure résultant résultant de l'extension de la liquidation judiciaire de la sa Voiron messagerie -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/11/1994
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital - assemblée générale du : 15-10-1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).