Entreprise : PIERRE CHAMPION DIFFUSION - SIREN 391 935 624
Identité
(Entreprise radiée le 07/01/2022)
Dénomination
PIERRE CHAMPION DIFFUSION
SIREN (siège)
391 935 624
Date d'immatriculation au RNE
27/07/1993
Date de fin de la personne morale
26/07/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
3354793.07 EUR
Adresse du siège
21 RUE TAILLEFER 24000 PERIGUEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PERIGUEUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PERIGUEUX
Nom, Prénom(s)
SCHEIDECKER FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PERIGUEUX
Nom, Prénom(s)
CHAMPION PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
ST PIERRE DE CHIGNAC
Nom, Prénom(s)
SIMON JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
PERIGUEUX
Nom, Prénom(s)
GRELIER VERONIQUE
Nom d'usage
CHAMPION
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
ST PIERRE DE CHIGNAC
Dénomination
FRINAULT FICUCIAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
39193562400026
Code APE
521B
Adresse
GRAND FONT
24330 , SAINT LAURENT SUR MANOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
39193562400018
Code APE
521B
Origine du fonds
Autre
Activité principale
VENTE DE CONSERVES ALIMENTAIRES FOIE GRAS DERIVES DE FOIE GRAS PLATS CUISINES CAVIARS TRUFFES VINS TOUS PRODUITS LIES A L'ALIMENTATION PAR TOUS MOYENS NOTAMMENT PAR CORRESPONDANCE EXPLOITATION ET LOCATION DE FICHIERS
Adresse
21 RUE 21 RUE TAILLEFER
24000 , PERIGUEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PERIGUEUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7480
Date d'ajout
19/10/2023
Description
Clôture du plan de cession pour insuffisance d'actifs Par jugement en date du 17/10/2023, le Tribunal de Commerce de Périgueux a prononcé la clôture du plan de cession pour insuffisance d'actifs - L621-95 Date d'effet : 17/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
189
Date d'ajout
07/01/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Périgueux le 07/01/2022
Numéro d'observation
6939
Date d'ajout
07/10/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
1347
Date d'ajout
05/03/2014
Description
Changement de juge-commissaire ORDONNANCE EN DATE DU : 04/03/2014 CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE ANCIEN : Marcel GERVAISE NOUVEAU : Gérard FREMONT
Numéro d'observation
1253
Date d'ajout
03/03/2014
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par jugement en date du 27/02/2014, le Tribunal de Commerce de Périgueux a ordonné le remplacement de l'étude de Me Jean-François TORELLI sous administration provisoire de Mes Christian HART DE KEATING et Francis VILLA 7 rue de la Boëtie 24000 Périgueux par La SCP Muriel AMAUGER et Aurélien TEXIER, mission exercée par Maître Aurélien TEXIER 159 B, avenue Denfert Rochereau 17000 LA ROCHELLE en qualité de Commissaire à l'exécution au plan
Numéro d'observation
1533
Date d'ajout
25/04/2006
Description
Changement de juge-commissaire JUGEMENT EN DATE DU : 18/04/2006 CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE ANCIEN : ROGER PAUL NOUVEAU : Marcel GERVAISE Date d'effet : 18/04/2006
Numéro d'observation
1942
Date d'ajout
06/07/1998
Description
Changement de juge-commissaire JUGEMENT EN DATE DU : 09/06/98 CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE ANCIEN : MR PIERRE LANNEAU NOUVEAU : ROGER PAUL A COMPTER DU : 09/06/98 Date d'effet : 09/06/1998
Numéro d'observation
3289
Date d'ajout
27/11/1997
Description
Changement de mandataire-liquidateur JUGEMENT EN DATE DU 06/11/97 CHANGEMENT DE MANDATAIRE ANCIEN : ME JACQUELINE MARTIN NOUVEAU : ME JEAN FRANCOIS TORELLI MEMBRE DE LA SCP JEAN FRANCOIS ET FREDERIC TORELLI 8 RUE KLEBER 24000 PERIGUEUX EN QUALITE DE : COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 06/11/97 Date d'effet : 06/11/1997
Numéro d'observation
174
Date d'ajout
21/01/1997
Description
VENTE DU FONDS A LA STE PIERRE CHAMPION A COMPTER DU 08/11/96
Numéro d'observation
2428
Date d'ajout
22/09/1995
Description
Plan de redressement : cession JUGEMENT EN DATE DU:15/09/95 ADOPTANT LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CESSION COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN:MAITRE JACQUELINE MARTIN 17 R GUYNEMER PERIGUEUX 24000 MAINTENANT ME VINCENT D'ANSELME DEMEURANT 17 PLACE PLUMANCY A PERIGUEUX EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUSQU'A L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA SA GRIMAUD. Date d'effet : 15/09/1998
Numéro d'observation
2212
Date d'ajout
05/09/1995
Description
Concours bancaire ORDONNANCE EN DATE DU 30.08.95 AUTORISANT LA POURSUITE DES CONCOURS BANCAIRES AVEC CREDIT LYONNAIS DE 24000 PERIGUEUX Date d'effet : 30/08/1995
Numéro d'observation
2107
Date d'ajout
07/08/1995
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL EN DATE DU:04.08.95 DECLAREE COMMUNE ET CONFONDUE A SA SEDEC ET SARL SOPEDIAL JUGE COMMISSAIRE:MR PIERRE LANNEAU ADMINISTRATEUR:MAITRE VINCENT D'ANSELME ADRESSE:17 PLACE PLYMANCY 24000 PERIGUEUX AVEC POUR MISSION :D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT LA GESTION DE L'ENTREPRISE REPRESENTANT DES CREANCIERS:MAITRE JACQUELINE MARTIN ADRESSE:17 RUE GUYNEMER 24000 PERIGUEUX DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS:31.07.95 Date d'effet : 04/08/1995
Numéro d'observation
2101
Date d'ajout
04/08/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU : 04.08.95 A COMPTER DU 04.08.95 Date d'effet : 04/08/1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SALARIE:0 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 22 006 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 354 793.07 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).