Entreprise : A.P.L.I.C. - SIREN 391 933 090
Identité
Dénomination
A.P.L.I.C.
SIREN (siège)
391 933 090
Date d'immatriculation au RNE
29/07/1993
Date de fin de la personne morale
28/07/2023
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
109336.44 EUR
Adresse du siège
151 RTE DE VOURLES 69230 SAINT-GENIS-LAVAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC VILLA MERCEDES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLET ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
LARGUIER DANIEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1942
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
DURAND FRANCOISE
Nom d'usage
LARGUIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
PREVEL THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
ROUGE CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
BRUN JEAN , FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/04/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/08/1993
Siret
39193309000014
Code APE
333Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Développement et commercialisation de progiciels, logiciels et d'automatismes liés au pesage, accessoirement réparation de cartes électroniques et négoce.
Adresse
151 RTE 151 Route DE VOURLES PARC VILLA MERCEDES LES
69230 , Saint-Genis-Laval - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC VILLA MERCEDES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F02/035719
Date d'ajout
15/11/2002
Description
Radiation en date du 15/11/2002 suite au jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 24/10/2002 de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/035718
Date d'ajout
15/11/2002
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 24/10/2002 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
F01/011290
Date d'ajout
25/04/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 24/04/2001 de Liquidation Judiciaire immédiate avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au : 09/05/2001 Représentant des créanciers-liquidateur : Me DUBOIS 32 Rue Molière 69006 Juge Commissaire : M GRILLOT Juge Commissaire Suppléant : M TRUCHOT Date de cessation des paiements : 16/02/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).