Entreprise : APIVIA SANTE - SIREN 391 897 261
Identité
(Entreprise radiée le 16/10/2019)
Dénomination
APIVIA SANTE
SIREN (siège)
391 897 261
Date d'immatriculation au RNE
20/07/2016
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1500000 EUR
Adresse du siège
108 RUE RONSARD 37100 TOURS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIMON JEAN-MARC , PIERRE , JOSEPH
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
DESCATEAUX PHILIPPE , GEORGES
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Saint-Jean-De-Liversay
Nom, Prénom(s)
PELAUD JEAN-LUC , RENE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Niort CEDEX 9
Nom, Prénom(s)
BENOIST LIONEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lagord
Nom, Prénom(s)
RONDEAU JEAN-PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Niort
Nom, Prénom(s)
BEGANTON YANN , PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
LANDREAU PATRICK , REMY , ERNEST
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Saintes
Nom, Prénom(s)
PERLADE JEAN-JAMES , HENRI
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Salles-Sur-Mer
Nom, Prénom(s)
FERRU AGATHE , CECILE , HELENE , SIMONE
Nom d'usage
KUNGHEHIAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Nieul-Sur-Mer
Nom, Prénom(s)
ROULLIN DENIS , PIERRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Chatellerault
Dénomination
GROUPE Y AUDIT SAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Niort CEDEX
Dénomination
GROUPE Y AUDIT - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Niort
Dénomination
AUDICO - SOCIETE ANONYME
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lagord
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
39189726100023
Nom commercial
APIVIA SANTE
Enseigne
APIVIA SANTE
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Courtage en assurances toutes branches. Prestations de services afférentes à des opérations d'assurance et de réassurance
Adresse
108 RUE Espace Tours Synergie 108 rue Ronsard
37100 , Tours - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2016
Siret
39189726100031
Nom commercial
APIVIA SANTE
Enseigne
APIVIA SANTE
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Courtage en assurances toutes branches. Prestations de services afférentes a des opérations d'assurances et réassurances
Adresse
23 RUE DES GRANGES GALAND
37550 , SAINT-AVERTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1993
Siret
39189726100015
Nom commercial
APIVIA SANTE
Enseigne
APIVIA SANTE
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
7 RUE SAINT JACQUES
86100 , CHATELLERAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2018
Siret
39189726100049
Nom commercial
APIVIA SANTE
Enseigne
APIVIA SANTE
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Courtage en assurances toutes branches, prestations de services afférentes à des opérations d'assurance et réassurances.
Adresse
39 BD BLOSSAC
86100 , CHATELLERAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
39-41
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
59246
Date d'ajout
16/10/2019
Description
Radiation. Fusion absorption par APIVIA PARTICIPATION SAS (490 625 662 RCS LA ROCHELLE) avec effet rétrocatif au 01/01/2019 Le 30/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
74
Date d'ajout
15/10/2019
Description
Radiation. Fusion Absorption par APIVIA PARTICIPATIONS, SAS, sise 45 Avenue Jean Moulin 17000 LA ROCHELLE, 490 625 662, RCS LA ROCHELLE, avec effet rétroactif au 01.01.2019 le 30-09-2019
Numéro d'observation
38
Date d'ajout
12/10/2018
Description
Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 019 262
Numéro d'observation
33181
Date d'ajout
06/07/2016
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination ANDAC GESTION Forme juridique SAS Siège social 108 rue Ronsard, 37000 TOURS Rcs 353 422 462 RCS TOURS
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/05/2007
Description
: Numéro d'immatriculation au Registre des Intermédiaires en assurance : 07 019 262
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/09/1993
Description
Historique des observations depuis le 20/09/1993 : Au 31 juillet 1997 fusion absorption de la SARL CONSEIL, GESTION ET ASSOCIES (RCS B 378 269 625).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).