Entreprise : EARL MARECAT - SIREN 391 881 604
Identité
Dénomination
EARL MARECAT
SIREN (siège)
391 881 604
Date d'immatriculation au RNE
16/07/1993
Début d’activité
01/06/1993
Date de fin de la personne morale
15/07/2092
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1994
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
cultures et elevages associés
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
250778.63 EUR
Adresse du siège
RUE LAMBERT 02120 BERNOT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VAL SAINT PIERRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARECAT JEAN , MARC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Bernot
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1993
Siret
39188160400022
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
cultures et elevages associés
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
RUE LAMBERT
02120 , BERNOT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VAL SAINT PIERRE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1993
Siret
39188160400014
Code APE
013Z
Adresse
1 RUE DU POTIER
02120 , BERNOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/07/1993
Description
Historique : N° D'AGREMENT DU GAEC : 02-746 DEPOT D'ACTES AU GREFFE DE VERVINS LE 16 JUILLET 1993 JO URNAL DE PUBLICITE : LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 2 JUILLET 1993 INSC. MOD. DU 28/06/05 - AGE en date du 15/06/05 décidant : * Le transfert du siège soc ial de BERNOT 1 RUE DU POTIER à BERNOT VAL SAINT P IERRE RUE LAMBERT à compter du 01/07/05 * La trans formation du GAEC en EARL à compter du 01/07/05 * La démission de Madame VERVAECK, épouse MARECAT Ma rguerite, de ses fonctions de gérante, à compter d u 01/07/05 - Changement du domicile personnel de M onsieur MARECAT Jean Marc : BERNOT VAL SAINT PIERR E RUE LAMBERT au lieu de BERNOT 1 RUE DU POTIER à compter du 01/07/05 - JAL LE DEMOCRATE DE L'AISNE du 17/06/05 - Dépôt des actes au greffe le 28/06/0
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).