Entreprise : SCEA DES MAS - SIREN 391 857 232
Identité
Dénomination
SCEA DES MAS
SIREN (siège)
391 857 232
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1993
Début d’activité
01/01/1993
Date de fin de la personne morale
21/07/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
L'ACQUISITION LA PRISE A BAIL L'EXPLOITATION DE TOUS BIENS AGRICOLES SOIT DIRECTEMENT SOIT PAR VOIE DE FERMAGE DE METAYAGE DE MISE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE DES BIENS DONT LES ASSOCIES SONT PROPRIETAIRES OU LOCATAIRES OU SELON TOUTES AUTRES MODALITES ET SPECIALEMENT L'EXPLOITATION DU DOMAINE DES MAS SITUE SUR LES COMMUNES DE MAILHAC SUR BENAIZE (HAUTE-VIENNE) SAINT GEORGES LES LANDES ET ARNAC LA POSTE LA VENTE ET EVENTUELLEMENT LA TRANSFORMATION CONFORMEMENT AUX USAGES AGRICOLES E PRODUITS DE CETTE EXPLOITATION ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS DE NATURE CIVILE POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SUSINDIQUE
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
123483.7 EUR
Adresse du siège
17 AV JEAN JAURES 87160 SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASCAUD GEORGETTE , GERMAINE , IRENE , MARIE
Nom d'usage
PENOT
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
ST SULPICE LES FEUILLES
Nom, Prénom(s)
PENOT LAURENT , GEORGES , ARMAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
MAILHAC SUR BENAIZE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1993
Siret
39185723200014
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'ACQUISITION LA PRISE A BAIL L'EXPLOITATION DE TOUS BIENS AGRICOLES SOIT DIRECTEMENT SOIT PAR VOIE DE FERMAGE DE METAYAGE DE MISE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE DES BIENS DONT LES ASSOCIES SONT PROPRIETAIRES OU LOCATAIRES OU SELON TOUTES AUTRES MODALITES ET SPECIALEMENT L'EXPLOITATION DU DOMAINE DES MAS SITUE SUR LES COMMUNES DE MAILHAC SUR BENAIZE (HAUTE-VIENNE) SAINT GEORGES LES LANDES ET ARNAC LA POSTE LA VENTE ET EVENTUELLEMENT LA TRANSFORMATION CONFORMEMENT AUX USAGES AGRICOLES E PRODUITS DE CETTE EXPLOITATION ET GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS DE NATURE CIVILE POUVANT SE RATTACHER A L'OBJET SUSINDIQUE
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
17 AV JEAN JAURES
87160 , SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 810 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 123 483.70 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).