Entreprise : E.L - SIREN 391 821 840
Identité
Dénomination
E.L
SIREN (siège)
391 821 840
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1993
Date de fin de la personne morale
08/07/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
22 RUE FLAUGERGUES 34000 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RUIZ GEORGES , VINCENT , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
VERGEZE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/07/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/07/1993
Siret
39182184000025
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding, l'acquisition la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeur Mobili}Res, parts d'intérêts et tous titres de participations dans toutes entités juridiques et notamment la prise de participation par achat souscription, apport, fusion de toutes valeurs mobilières et tous titres dans toutes entités juridiques
Adresse
22 RUE 22 rue Flaugergues
34000 , Montpellier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/10/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/07/1993
Siret
39182184000017
Code APE
741J
Adresse
BD DE STRASBOURG
34400 , LUNEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES HUGOLINES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13982
Date d'ajout
11/07/2012
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 à compter du 11/07/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11205
Date d'ajout
12/10/2004
Description
CHANGEMENT DE GERANT PARTANT :MME LILIANE BERRY NOUVEAU: M GEORGES RUIZ Date d'effet : 02/03/2004
Numéro d'observation
3858
Date d'ajout
24/03/2004
Description
ME VINCENT AUSSEL A ETE DECHARGE DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE EN CONSEQUENCE LA DECHARGE DU MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE RETABLIT IMMEDIATEMENT LA GERANTE MME LILIANE BERRY DANS TOUS SES DROITS ET PREROGATIVES ATTACHES A LA GERANCE DE L'ENTREPRISE Date d'effet : 16/02/2004
Numéro d'observation
1902
Date d'ajout
28/02/2003
Description
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE MR VINCENT AUSSEL DEMEURANT LE THEBES 68 ALLEES DE MYCENES MONTPELLIER Date d'effet : 16/05/2002
Numéro d'observation
3440
Date d'ajout
18/03/2002
Description
REVOCATION DE MR RUIZ GEORGES DE SES FONCTIONS DE GERANT ET NOMINATION EN REMPLACEMENT DE MME BERRY LILIANE Date d'effet : 05/03/2002
Numéro d'observation
12520
Date d'ajout
23/12/1999
Description
TRANSFERT DE SIEGE ET D'ETABLISSEMENT PRINCIPAL ANCIEN : LES HUGOLINES BOULEVARD DE STRASBOURG 34400 LUNEL NOUVEAU : 22 RUE FLAUGERGUES MONTPELLIER CHANGEMENT DE GERANT PARTANT : MME BERRY LILIANE NOUVEAU : MR RUIZ GEORGES Date d'effet : 25/10/1999
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).