Entreprise : SA FUCHS - SIREN 391 821 170
Identité
Dénomination
SA FUCHS
SIREN (siège)
391 821 170
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1995
Date de fin de la personne morale
13/11/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
180000 EUR
Adresse du siège
50 RUE CHARLES GIDE ZI LA BISTE 34670 BAILLARGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRANDTS STEPHAN , ALAIN , JULIUS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Nom, Prénom(s)
BRANDTS CHRISTOPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
CONGENIES
Nom, Prénom(s)
BRANDTS VICTOR , HORST
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
BOISSERON
Nom, Prénom(s)
MENON ALBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
MENON FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
FORET EVELYNE , ADELE , GILBERTE
Nom d'usage
BRANDTS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1941
Commune de résidence
BOISSERON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/01/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1995
Siret
39182117000035
Code APE
2899B - Fabrication d'autres machines spécialisées
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La conception, la construction et la commercialisation d'appareils destinés à l'industrie de la moto, de l'auto et des engins motorisés.
Adresse
50 RUE 50 rue Charles Gide ZI la Biste
34670 , Baillargues - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1995
Siret
39182117000027
Code APE
2899B - Fabrication d'autres machines spécialisées
Activité principale
Fabrication d'autres machines spécialisées
Adresse
440 CHE DU SABLASOU
34170 , CASTELNAU-LE-LEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/07/1993
Siret
39182117000019
Code APE
332B
Adresse
ZON ESPACE ENTREP MEDITERRANEE
66600 , RIVESALTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLEIN SUD ENTREPRISES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1067
Date d'ajout
25/01/2010
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire EN DATE DU 22/01/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A ORDONNE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE FUCHS (SA), ET A DESIGNE : Liquidateur : ME VINCENT AUSSEL - ARCHE JACQUES COEUR - 266, PLACE ERNEST GRANIER - 34000 MONTPELLIER A FIXE AU 22/01/2010 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS. Date d'effet : 22/01/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
617
Date d'ajout
19/01/2007
Description
Plan de redressement / continuation SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19/01/2007, LE TRIBUNAL A APPROUVE LE PLAN DE CONTINUATION ET A DESIGNE ME JEAN-FRANCOIS BLANC EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 19/01/2007 Date d'effet : 19/01/2007
Numéro d'observation
6749
Date d'ajout
16/06/2006
Description
Passage de la procédure simplifiée en procédure générale SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 16/06/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A FAIT APPLICATION DE LA PROCEDURE GENERALE PREVUE PAR LES SECTIONS 1 A 4 DU CHAPITRE Ier DU TITRE II DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE ET A PROROGE LA PERIODE D'OBSERVATION DE 4 MOIS SUPPLEMENTAIRES A COMPTER DE L'EXPIRATION. A COMPTER DU 16/06/2006 Date d'effet : 16/06/2006
Numéro d'observation
2588
Date d'ajout
03/03/2006
Description
Autorisation de poursuite d'activité EN DATE DU 03/03/2006, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 03/03/2006 Date d'effet : 03/03/2006
Numéro d'observation
1870
Date d'ajout
10/02/2006
Description
DIRECTEUR GENERAL PARTANT : MR BRANDTS CHRISTOPH Date d'effet : 24/09/2005
Numéro d'observation
1875
Date d'ajout
10/02/2006
Description
CAPITAL DE 1.050.000 FRS CONVERTI EN EUROS ET ARRONDI A 180.000 EUROS Date d'effet : 25/09/2001
Numéro d'observation
10878
Date d'ajout
03/10/2005
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 03/10/2005, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE. A DESIGNE : MR THIERRY DUCROS COMME JUGE COMMISSAIRE ME VINCENT AUSSEL 68, ALLEES DE MYCENES QUARTIER ANTIGONE IMMEUBLES LE THEBES 34000 MONTPELLIER COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ME JEAN FRANCOIS BLANC IMMEUBLE LE TOULOUSE - PORTE A 59 AVENUE DE TOULOUSE 34000 MONTPELLIER COMME ADMINISTRATEUR MISSION : ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION. DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 30/09/2005 A COMPTER DU 03/10/2005 Date d'effet : 03/10/2005
Numéro d'observation
10802
Date d'ajout
30/09/2005
Description
PAR DECLARATION EN DATE DU 30/09/2005 , FUCHS (SA) A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS A COMPTER DU 30/09/2005 Date d'effet : 30/09/2005
Numéro d'observation
7682
Date d'ajout
07/08/2003
Description
NOMINATION EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE MR BRANDTS CHRISTOPH Date d'effet : 30/06/2003
Numéro d'observation
6292
Date d'ajout
04/06/2002
Description
NOUVELLE ADRESSE PERSONNELLE DE MR BRANDTS VICTOR ET MME BRANDTS EVELYNE ADMINISTRATEURS ET PDT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 127 AVENUE FREDERIC MISTRAL 34160 BOISSERON Date d'effet : 02/04/2002
Numéro d'observation
9877
Date d'ajout
13/09/2001
Description
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS PARTANTS : MME FUCHS DOMINIQUE ET MR WESTPHAL MARC NOUVEAUX : MRS BRANDTS STEPHAN ET BRANDTS CHRISTOPH Date d'effet : 23/05/2001
Numéro d'observation
11605
Date d'ajout
20/11/1997
Description
REDUCTION DU CAPITAL D'UNE SOMME DE 682.500 F POUR ETRE RAMENE DE 1.050.000 F A 367.500 F PUIS AUGMENTATION DU CAPITAL POUR ETRE RAMENE A 1.050.000 F A COMPTER DU 30/06/97
Numéro d'observation
7265
Date d'ajout
22/07/1997
Description
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR (S) PARTANT (S) : M. MICHEL COTON, M. PHILIPPE GEORGEAULT, LA SOCIETE CAPELEC, M. FAVEREAU JEAN-MARIE ET M. FUCHS DANIEL NOUVEAUX : M. BRANDTS VICTOR ET MME BRANDTS EVELYNE NOMINATION DE M. BRANDTS VICTOR EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DE M. FUCHS DANIEL DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 24/03/97
Numéro d'observation
7264
Date d'ajout
22/07/1997
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 24/03/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 050 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 160 071.47 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).