Entreprise : SOC DES AVITAILLEURS MEDITERRANEENS - SIREN 391 795 218
Identité
Dénomination
SOC DES AVITAILLEURS MEDITERRANEENS
Sigle
SAM
SIREN (siège)
391 795 218
Date d'immatriculation au RNE
19/07/1993
Date de fin de la personne morale
18/07/2092
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
266785.78 EUR
Adresse du siège
4 B QUAI FRANCOIS MAILLOL 34200 SETE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4 ET 6 BIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ DIDIER
Qualité
Mandataire ad hoc
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
BALARUC LES BAINS
Nom, Prénom(s)
PALIES JEAN-CHARLES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CASTELNAU LE LEZ
Dénomination
FIDULOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LYON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/2003
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/09/1993
Siret
39179521800018
Code APE
513W
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Avitaillement de navires import export
Adresse
4 B QUAI FRANCOIS MAILLOL
34200 , SETE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4 ET 6 BIS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/08/1994
Siret
39179521800026
Code APE
513W
Origine du fonds
Création
Activité principale
AVITAILLEMENT DE NAVIRES, IMPORT EXPORT.
Adresse
5 BD CARNOT
11210 , PORT-LA-NOUVELLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 88
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/08/1994
Siret
39179521800034
Code APE
513W
Origine du fonds
Création
Activité principale
AVITAILLEMENT DE NAVIRES -
Adresse
27 BD BELLEVUE
66660 , PORT-VENDRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
127
Date d'ajout
10/01/2022
Description
Radiation d'office à compter du 07/12/2021 Cessation d'activité dans le ressort du Tribunal de Commerce de Montpellier par jugement du 03/12/2021 de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/022839
Date d'ajout
09/12/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 03/12/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F21/022838
Date d'ajout
09/12/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 03/09/2021 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître STREBLER Michel 29 rue Montels l'Église ZAC du Puech Radier 34970 Lattes
Numéro d'observation
389
Date d'ajout
09/12/2021
Description
Cessation d'activité dans le ressort du Tribunal par jugement du 03/12/2021 de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
5754
Date d'ajout
09/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur , et mettant fin à la mission de l'administrateur Me Jean-François blanc.
Numéro d'observation
5755
Date d'ajout
09/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 03 Septembre 2021 prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Michel Strebler 29, rue Montels l'Eglise - ZAC du Puech Radier - 34970 Lattes .
Numéro d'observation
35049
Date d'ajout
06/09/2021
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure En date du , le Tribunal de Commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de SOCIETE DES AVITAILLEURS MEDITERRANEENS SARL, a designé : .Date d'effet : 27/08/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/02/2007
Description
Par jugement en date du 19.1.2007 le Tribunal de Commerce de Sète a désigné M Didier MARTINEZ en qualité de mandataire ad 'hoc à l'effet de représenter la SARL SOCIETE DES AVITAILLEURS MEDITERRANEENS
Numéro d'observation
405
Date d'ajout
08/02/2007
Description
MENTION D'OFFICE - NOTIFICATION INTER-GREFFE PAR JUGEMENT EN DATE DU 19.01.2007 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE A DESIGNE MR DIDIER MARTINEZ EN QUALITE DE MANDATAIRE AD'HOC A L'EFFET DE REPRESENTER LA SARL SOCIETE DES AVITAILLEURS MEDITERRANEENS.
Numéro d'observation
201
Date d'ajout
23/01/2007
Description
DECLARATION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 19.01.2007 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE A DESIGNE MR DIDIER MARTINEZ EN QUALITE DE MANDATAIRE AD'HOC A L'EFFET DE REPRESENTER LA SARL SOCIETE DES AVITAILLEURS MEDITERRANEENS A COMPTER DU 19.01.2007
Numéro d'observation
1730
Date d'ajout
20/06/2003
Description
NOTIFICATION - MENTION D'OFFICE LA MENTION ERRONEE CI-APRES RAPPELEE : SUIVANT JUGEMENT DU 28.03.03 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE A HOMOLOGUE LE PLAN DE CESSION PRESENTE PAR LA SARL SOCIETE DES AVITAILLEURS MEDITERRANEENS AU PROFIT DE SOCIETE GENERALE D'APPROVISIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT ET A MAINTENU ME OLIVIER FABRE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET A DESIGNE ME MICHEL STREBLER EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EST PUREMENT ET SIMPLEMENT REMPLACEE PAR LA MENTION SUIVANTE : SUIVANT JUGEMENT DU 28.03.03 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE A HOMOLOGUE LE PLAN DE CESSION PRESENTE PAR LA SARL SOCIETE DES AVITAILLEURS MEDITERRANEENS AU PROFIT DE LA SA SOCIETE GENERALE D'APPROVISIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT ET A MAINTENU ME JEAN FRANCOIS BLANC EN QUALITE D'ADMINISTRA- TEUR JUDICIAIRE JUSQU'A LA REPRISE EFFECTIVE ET DEFINITIVE PAR LA SA SOCIETE GENERALE D'APPROVISIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT ET A DESIGNE ME MICHEL STREBLER EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/06/2003
Description
Suivant jugement du 28/3/2003, le Tribunal de Commerce de Sète a homologué le plan de cession présenté par la Sarl Société des Avitailleurs Méditer ranééns au profit de la Sa Société Générale d'Approvisionnement et d'Equipement et a maintenu Me Jean François Blanc en qualité d'Administrateur Judiciaire jusqu'à la reprise effective et définitive par la Société Générale d'Approvisionnement et d'Equipement et a désigné Me Michel Strebler en qualité de commissaire à l'exécution du plan
Numéro d'observation
1168
Date d'ajout
22/05/2003
Description
LA MENTION ERRONEE CI-APRES RAPPELEE : SUIVANT JUGEMENT DU 28.03.03 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE A HOMOLOGUE LE PLAN DE CESSION PRESENTE PAR LA SARL SOCIETE DES AVITAILLEURS MEDITERRANEENS AU PROFIT DE SOCIETE GENERALE D'APPROVISIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT ET A MAINTENU ME OLIVIER FABRE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET A DESIGNE ME MICHEL STREBLER EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EST PUREMENT ET SIMPLEMENT REMPLACEE PAR LA MENTION SUIVANTE : SUIVANT JUGEMENT DU 28.03.03 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE A HOMOLOGUE LE PLAN DE CESSION PRESENTE PAR LA SARL SOCIETE DES AVITAILLEURS MEDITERRANEENS AU PROFIT DE LA SA SOCIETE GENERALE D'APPROVISIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT ET A MAINTENU ME JEAN FRANCOIS BLANC EN QUALITE D'ADMINISTRA- TEUR JUDICIAIRE JUSQU'A LA REPRISE EFFECTIVE ET DEFINITIVE PAR LA SA SOCIETE GENERALE D'APPROVISIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT ET A DESIGNE ME MICHEL STREBLER EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 28/03/2003
Numéro d'observation
1064
Date d'ajout
16/04/2003
Description
NOTIFICATION - MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 28.03.2003 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE A HOMOLOGUE LE PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA SA SOCIETE GENERALE D'APPROVISIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT, A MAINTENU ME OLIVIER FABRE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, A DESIGNE ME MICHEL STREBLER EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
932
Date d'ajout
04/04/2003
Description
NOTIFICATION - MENTION D'OFFICE PAR JUGEMENT EN DATE DU 11.03.03 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL, A NOMME MR GAZANHES BERNARD EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE, ME STREBLER 5 RUE LONGUYON SETE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET ME BLANC JEAN FRANCOIS 59 AVENUE DE TOULOUSE MONTPELLIER EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES DE GESTION ET A FIXE AU 06.03.03 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/03/2003
Description
Suivant jugement en date du 11/3/2003, le Tribunal de Commerce de SETE a prononçé le redressement judiciaire de la Société des Avitailleurs Méditerranééns, a nommé Mr Bernard Gazanhes en qualité de Juge commissaire, Mr Strebler 5 Rue Longuyon 34200 Sète, en qualité de représentant des créanciers, et Me Blanc Jean François demeurant à Montpellier 59 Avenue de Toulouse en qualité d'administrateur judiciaire
Numéro d'observation
767
Date d'ajout
31/03/2003
Description
DECLARATION D'OFFICE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 28.03.03 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE A HOMOLOGUE LE PLAN DE CESSION PRESENTE PAR LA SARL SOCIETE DES AVITAILLEURS MEDITERRANEENS AU PROFIT DE LA SA SOCIETE GENERALE D'APPROVISIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT A MAINTENU ME OLIVIER FABRE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET A DESIGNE ME MICHEL STREBLER EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 28/03/2003
Numéro d'observation
604
Date d'ajout
11/03/2003
Description
DECLARATION D'OFFICE SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 11.03.03 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE SOCIETE DES AVITAILLEURS MEDITERRANEENS SARL A NOMME MR GAZANHES BERNARD EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET ME STREBLER 5 RUE LONGUYON 34200 SETE EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET A NOMME ME BLANC JEAN FRANCOIS DEMEURANT A MONTPELLIER 59 AV DE TOULOUSE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC POUR MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR DANS TOUS LES ACTES DE GESTION ET A FIXE AU 06.03.03 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS Date d'effet : 11/03/2003
Numéro d'observation
603
Date d'ajout
11/03/2003
Description
DECLARATION D'OFFICE DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE PAR SOCIETE DES AVITAILLEURS MEDITERRANEEN Date d'effet : 06/03/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 750 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 266 785.78 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).