Entreprise : I.S.L. - SIREN 391 737 756
Identité
Dénomination
I.S.L.
SIREN (siège)
391 737 756
Date d'immatriculation au RNE
07/07/1993
Début d’activité
22/06/1993
Date de fin de la personne morale
06/07/2043
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, vente, gestion, location, administration de tous biens mobiliers et immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
315569.47 EUR
Adresse du siège
51 RUE DE PASSY 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEROY ELISABETH
Nom d'usage
SERMET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SERMET PATRICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Sermet MAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1993
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/06/1993
Siret
39173775600026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, vente, gestion, location, administration de tous biens mobiliers et immobiliers
Autres Activités
Acquisition, vente, gestion, location, administration de tous biens mobiliers et immobiliers
Adresse
51 RUE DE PASSY
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/06/1993
Siret
39173775600018
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
24 B RUE DENFERT-ROCHEREAU
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
24-24B
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
78467
Date d'ajout
28/07/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce PARIS à compter du 24/02/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/03/2010
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
31696
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).