Entreprise : SCI GALAD - SIREN 391 731 197
Identité
(Entreprise radiée le 20/06/2022)
Dénomination
SCI GALAD
SIREN (siège)
391 731 197
Date d'immatriculation au RNE
16/07/1993
Fermeture de l'établissement - 39173119700029
- Date d'effet de la fermeture : 20/06/2022
Fermeture de l'établissement - 39173119700011
- Date d'effet de la fermeture : 01/04/1999
Date de fin de la personne morale
15/07/2092
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1829.39 EUR
Adresse du siège
45 RUE JEAN JAURES 44610 INDRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALETTO BRUNO , MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
La Baule
Nom, Prénom(s)
ADAM BERNARD , LOUIS , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1948
Commune de résidence
Orvault
Nom, Prénom(s)
GALETTO MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
Saint Herblain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/07/1993
Siret
39173119700011
Code APE
701F
Adresse
28 RUE DE LA MADONE
44700 , ORVAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/07/1993
Siret
39173119700029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat, vente, location de tous immeubles ainsi qué toutes opérations mobilières, immobilières ou financières
Adresse
45 RUE 45 rue Jean Jaurès Lieudit Basse Indre
44610 , Indre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
20/06/2022
Description
Radiation d'office après dissolution (article R. 123-131 du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
03/06/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-05-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Hebdo de Sèvre et Maine DU : 01-05-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).